Entreprise : GARI - SIREN 523 041 507
Identité
Dénomination
GARI
SIREN (siège)
523 041 507
Date d'immatriculation au RNE
08/06/2010
Date de fin de la personne morale
07/06/2109
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2010
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
5 RUE GASPARD MONGE 77380 COMBS-LA-VILLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ASWAD MARGARITA
Nom d'usage
EL ACHKAR
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1961
Commune de résidence
Draveil
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 14/10/2019
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/06/2010
Siret
52304150700014
Nom commercial
MISTER K.K OUETTES
Enseigne
MISTER K.K OUETTES
Code APE
4639B - Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Achat, vente, fabrication, importation, exportation en gros, demi-gros et détail de produits alimentaires.
Adresse
5 RUE 5 Rue Gaspard Monge
77380 , Combs-la-Ville - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
13872
Date d'ajout
14/10/2019
Description
Jugement du tribunal de commerce de Melun en date du 14/10/2019, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : SCP Christophe Ancel représentée par Me Christophe Ancel . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 14/10/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
13872
Date d'ajout
14/10/2019
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Numéro d'observation
88469
Date d'ajout
16/04/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de Melun prononce en date du 16/04/2018 , la liquidation judiciaire sous le numéro 2018J00140 , date de cessation des paiements le 15/01/2017 , désigne liquidateur SCP Christophe Ancel représentée par Me Christophe Ancel 13 Avenue Thiers 77000 Melun , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).