Entreprise : SCI HERMATH - SIREN 523 034 361
Identité
Dénomination
SCI HERMATH
SIREN (siège)
523 034 361
Date d'immatriculation au RNE
09/06/2010
Début d’activité
17/05/2010
Date de fin de la personne morale
08/06/2109
Forme juridique
Autre société civile
Activité principale
Acquisition administration et gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
2 B BD DU GENERAL DE GAULLE 44350 GUERANDE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
EGRON SEVERINE , DANIELLE , GHISLAINE
Nom d'usage
FAUCHET
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1977
Commune de résidence
Guérande
Nom, Prénom(s)
FAUCHET LAURENT , YVES , PATRICK
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1972
Commune de résidence
Herbignac
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
17/05/2010
Siret
52303436100023
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition administration et gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers
Autres Activités
Acquisition administration et gestion par location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers
Adresse
2 B BD DU GENERAL DE GAULLE
44350 , GUERANDE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/05/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
17/05/2010
Siret
52303436100015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
2 RUE JULES VERNE
44260 , SAVENAY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
20/09/2011
Description
930020110920 ********* Transfert siège social (SISO) Date d'effet de la formalité: 30/05/2011 Changement / adresse (siège-fonds) ... ancienne adresse : 2 rue Jules Verne 44260 SAVENAY ... nouvelle adresse : 2 Bis boulevard du Général de Gaulle 44350 GUERANDE Ancien gérant assoc.Indéf.Resp : Mr JAGU Emmanuel François Gérard André. Gérant associé indéfinim. Resp : Madame FAUCHET née EGRON Séverine Danielle Ghislai. Associé indéfiniment responsab : Mr FAUCHET Laurent Yves Patrick.
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).