Entreprise : AYOTLE - SIREN 522 960 616
Identité
Dénomination
AYOTLE
SIREN (siège)
522 960 616
Date d'immatriculation au RNE
22/06/2010
Début d’activité
01/06/2010
Date de fin de la personne morale
21/06/2109
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2011
Nature de l'entreprise
Commerciale, Libérale non règlementée
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Prestations de service et conception de logiciel de vision par ordinateur technologie de l'image 2d et 3d
Code APE
6201Z - Programmation informatique
Capital social
15000 EUR
Adresse du siège
30 RUE BROCA 75005 PARIS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
30/32
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BELLIOT GISELE , MARIE-ANTOINETTE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1980
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Grange PHILIPPE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1964
Commune de résidence
Baillet en France
Dénomination
MVN Commissariat aux Comptes
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/06/2010
Siret
52296061600012
Nom commercial
AYOTLE
Code APE
6201Z - Programmation informatique
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Libérale non règlementée
Activité principale
Activités informatiques (programmation conseil recherche & développement) spécialisée en vision par ordinateur et technologie de l'image 3 d
Autres Activités
Activités informatiques (programmation conseil recherche & développement) spécialisée en vision par ordinateur et technologie de l'image 3 d
Adresse
30 RUE BROCA
75005 , PARIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
30/32
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
04/05/2015
Siret
52296061600020
Nom commercial
AYOTLE
Enseigne
AYOTLE
Code APE
6201Z - Programmation informatique
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Libérale non règlementée
Activité principale
Éditeur de logiciel.
Autres Activités
Éditeur de logiciel.
Adresse
11 RUE CARNOT
94270 , LE KREMLIN-BICETRE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CREATIVE VALLEY
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2010B1329412
Date d'ajout
03/12/2019
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 03/12/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
39552
Date d'ajout
03/12/2019
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 03/12/2019
Numéro d'observation
87339
Date d'ajout
28/05/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 18/05/2018 arrête le plan de cession au profit de : Sas fogale nanotech
Numéro d'observation
2010B132948
Date d'ajout
18/05/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 18/05/2018 arrête le plan de cession au profit de : Sas fogale nanotech, . Sous le n° P201800705.
Numéro d'observation
81496
Date d'ajout
16/03/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS prononce en date du 15/03/2018 , la liquidation judiciaire , date de cessation des paiements le 01/03/2018 , désigne liquidateur SELAFA MJA en la personne de Me Julia Ruth 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris cedex 10 , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc L'activité est maintenue jusqu'au 15/06/2018 . Désigne administrateur judiciaire SCP ABITBOL & ROUSSELET pris en la personne de Me J ROUSSELET 37 ave de Friedland 75008 PARIS
Numéro d'observation
2010B132945
Date d'ajout
15/03/2018
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS, a prononcé, en date du 15-03-2018, l'ouverture de la liquidation judiciaire sous le numéro P201800705, date de cessation des paiements le 01-03-2018, et a désigné : juge commissaire Mme Yvonne Secnazi liquidateur SELAFA MJA en la personne de Me Julia Ruth 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris cedex 10, administrateur : SCP Abitbol & Rousselet en la personne de Me J Rousselet 37 avenue de Friedland 75008 Paris, les déclarations de créances sont à deposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au bodacc l'activité est maintenue jusqu'au 15-06-2018
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).