Entreprise : VILLIERDIS - SIREN 522 947 266
Identité
(Entreprise radiée le 25/07/2018)
Dénomination
VILLIERDIS
SIREN (siège)
522 947 266
Date d'immatriculation au RNE
28/10/2010
Date de fin de la personne morale
27/10/2090
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
5000 EUR
Adresse du siège
5 RUE LOUIS LENOIR 94350 VILLIERS-SUR-MARNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEVY ERIC
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1970
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
HADJEZ JACKY
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1949
Commune de résidence
Paris
Dénomination
AUREALYS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/10/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
17/05/2010
Siret
52294726600014
Code APE
4711D - Supermarchés
Activité principale
Supermarchés
Adresse
1 RUE DE CRAIOVA
92000 , NANTERRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 21/07/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
17/05/2010
Siret
52294726600022
Code APE
4711D - Supermarchés
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La création et l'exploitation de supermarchés en libre service commercialisant toutes les marchandises destinées à l'alimentation et l'habillement, les articles de ménage, les produits d'entretien ainsi que tous articles de bazar, papeterie, électroménager et généralement tout ce qui peut être vendu dans pareil commerce.
Adresse
5 RUE 6 Rue Louis Lenoir
94350 , Villiers-sur-Marne - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
91944
Date d'ajout
25/07/2018
Description
Radiation par suite de la transmission universelle du patrimoine 21/07/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
89124
Date d'ajout
19/06/2018
Description
Dissolution suite à réunion de toutes les parts sociales ou actions entre une seule main en vertu de l'article 1844-5 du code civil à l'associée unique la SOCIETE AUXILIAIRE DE VENTE DES AGRICULTEURS DE L ILE DE FRANCE LES CINQ FERMES - SAS - RCS Evry 963 201 306 - PV du 21/05/2018 - Journal Spécial des Sociétés du 20/06/2018 A compter du 21/05/2018
Numéro d'observation
13076
Date d'ajout
18/01/2013
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 27/10/2011
Numéro d'observation
49537
Date d'ajout
28/10/2010
Description
La société ne conserve pas d'établissement secondaire dans le ressort de l'ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).