Entreprise : HAIR F.S - SIREN 522 915 628
Identité
Dénomination
HAIR F.S
SIREN (siège)
522 915 628
Date d'immatriculation au RNE
04/06/2010
Début d’activité
01/07/2010
Date de fin de la personne morale
03/06/2109
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Salon de coiffure
Code APE
9602A - Coiffure
Code APRM
9602AA - Coiffure en salon
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
101 AV DU MAINE 75014 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SAULI FRANCK , ANDRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1970
Commune de résidence
Longjumeau
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/2010
Siret
52291562800021
Enseigne
FRANCK PROVOST
Code APE
9602A - Coiffure
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
Salon de coiffure
Code APRM
9602AA - Coiffure en salon
Adresse
101 AV DU MAINE
75014 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/07/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
04/06/2010
Siret
52291562800013
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
41 RUE PDT FRANCOIS MITTERRAND
91160 , LONGJUMEAU - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2010B1682713
Date d'ajout
29/06/2017
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 29/06/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
16/06/2015
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 16-06-2015 a prononcé la liquidation judiciaire sous le numéro P201402534 désigne liquidateur SCP Brouard-Daudé en la personne de Me Florence Daudé 34 rue Sainte-Anne 75001 Paris, maintient M. Louis-Noël Chenu, juge commissaire, met fin à la mission de l'administrateur SELARL Michel-Miroite-Gorins en la personne de Me Charles Gorins.
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
09/06/2015
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 09/06/2015 prolongeant la période d'observation pour une durée de 1 mois à compter du 09/06/2015, soit jusqu'au 09/07/2015
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
11/03/2015
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 11/03/2015 prolongeant la période d'observation pour une durée de 3 mois à compter du 09/03/2015, soit jusqu'au 09/06/2015
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
09/09/2014
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 09/09/2014 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro P201402534 date de cessation des paiements le 09/03/2013, et a désigné juge commissaire : M. Louis-noël Chenu, administrateur : SELARL Michel-Miroite-Gorins en la personne de Me Charles Gorins 48 rue La Fayette 75009 Paris, avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire : SCP Brouard-Daudé en la personne de Me Florence Daudé 34 rue Sainte-Anne 75001 Paris, et a ouvert une période d'observation expirant le 09/03/2015, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
09/08/2010
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
FA 2014-09-09 REDRESSEMENT JUDICIAIRE 2014-09-23 PARIS
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).