Entreprise : AGDAL - SIREN 522 899 574
Identité
(Entreprise radiée le 31/07/2018)
Dénomination
AGDAL
SIREN (siège)
522 899 574
Date d'immatriculation au RNE
02/06/2010
Fermeture de l'établissement - 52289957400019
- Date d'effet de la fermeture : 14/06/2018
Fermeture de l'établissement - 52289957400027
- Date d'effet de la fermeture : 14/06/2018
Date de fin de la personne morale
01/06/2109
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
511 RUE HENRI LAUGIER 06600 ANTIBES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE DES TROIS MOULINS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DURAND GERARD , PIERRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1946
Commune de résidence
Saint-Remy-de-Provence
Nom, Prénom(s)
DURAND THIERRY , RICHARD , BRUNO
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1970
Commune de résidence
Saint-Laurent-du-Var
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 14/06/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
10/05/2010
Siret
52289957400027
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
511 RUE HENRI LAUGIER
06600 , ANTIBES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE DES TROIS MOULINS
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 14/06/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/05/2010
Siret
52289957400019
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
311 RUE HENRI LAUGIER
06600 , ANTIBES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE DES TROIS MOULINS
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8428
Date d'ajout
31/07/2018
Description
Radiation du RCS le 31/07/2018 avec effet au 02/07/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
8194
Date d'ajout
25/07/2018
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 14/06/2018 Liquidateur : DURAND Thierry, Richard, Bruno Le siège de la liquidation est fixé à : 511 avenue Henri Laugier - Zone Industrielle des Trois Moulins 06600 Antibes Journal d'annonces légales : La Tribune Bulletin Côte d'Azur en date du 29/06/2018 Mise en sommeil de la société à compter du 14/06/2018
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).