Entreprise : FINANCIERE AURENIS - SIREN 522 825 082
Identité
Dénomination
FINANCIERE AURENIS
SIREN (siège)
522 825 082
Date d'immatriculation au RNE
18/01/2011
Début d’activité
27/05/2010
Date de fin de la personne morale
17/01/2109
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2012
Nature de l'entreprise
Agent commercial
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
La prise de tous interêts et participations en fonds propres et quasi fonds propres, en ce y compris la détention intégrale du capital d'une ou plusieurs sociétés, par tous moyens et sous quelque forme que ce soit, l'administration, la gestion, le contrôle et la mise en valeur desdits interêts et participations; la gestion, la cession, le regroupement de ces prises d'interêts et de ces participations; la fourniture de services à ses filiales françaises ou étrangères, et notamment de services en rapport avec le marketing, la gestion administrative, comptable, financière, et juridique, les ressources humaines, les systèmes d'information, la stratégie ou l'organisation.
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
88982638 EUR
Adresse du siège
90 BD NATIONAL 92250 LA GARENNE-COLOMBES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MAITRE ABITBOL FREDERIC
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1975
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
NICOLAS YVES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1965
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Dénomination
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
27/05/2010
Siret
52282508200038
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Agent commercial
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
90 BD NATIONAL
92250 , LA GARENNE-COLOMBES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/06/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/12/2010
Siret
52282508200020
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
27 RUE DES POISSONNIERS
92200 , NEUILLY-SUR-SEINE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
27 A 29
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
40990
Date d'ajout
25/04/2022
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal de commerce de Paris du : 12/04/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2010B1209212
Date d'ajout
12/04/2022
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal de commerce de Paris du : 12/04/2022
Numéro d'observation
4805
Date d'ajout
08/02/2019
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS prononce en date du 05/02/2019 , la liquidation judiciaire , date de cessation des paiements le 11/01/2019 , désigne liquidateur SELAFA MJA en la personne de Me Valérie Leloup-Thomas 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris Cedex 10, , les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
05/02/2019
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS, a prononcé, en date du 05/02/2019, l'ouverture de la liquidation judiciaire sous le numéro P201900313, date de cessation des paiements le 11/01/2019, et a désigné : juge commissaire M. Antoine Cachin liquidateur SELAFA MJA en la personne de Me Valérie Leloup-Thomas 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris Cedex 10, les déclarations de créances sont à deposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au bodacc
Numéro d'observation
87562
Date d'ajout
18/08/2015
Description
Dissolution à compter du 17/07/2015 siège de la liquidation adresse du Liquidateur
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
21/01/2011
Description
RADIATION : ENTREPRISE DESORMAIS IMMATRICULEE AU RCS DE NANTERRE SOUS LE NUMERO 11B431
Numéro d'observation
86790
Date d'ajout
18/01/2011
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).