Entreprise : S.D. INVEST - SIREN 522 816 578
Identité
Dénomination
S.D. INVEST
SIREN (siège)
522 816 578
Date d'immatriculation au RNE
01/06/2010
Début d’activité
21/05/2010
Date de fin de la personne morale
31/05/2109
Date de clôture
30/09
Date de la première clôture
30/09/2011
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Prise de participation dans toutes activités industrielles et de négoce et partenariat. Toutes opérations financières techniques ou de services.
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Capital social
730000 EUR
Adresse du siège
567 567 ZONE D'ACTIVITE VELAY 43330 SAINT FERREOL D'AUROURE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
AUVERGNE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SAVEL THIERRY , JOSEPH , BERNARD
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1969
Commune de résidence
Artas
Dénomination
LAURENCE.CROPPI
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Saint-Étienne
Dénomination
JS INVEST
Qualité
Directeur Général
Commune de résidence
Bourgoin-Jallieu
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
21/05/2010
Siret
52281657800010
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Prise de participation dans toutes activités industrielles et de négoce et partenariat. Toutes opérations financières techniques ou de services.
Autres Activités
Prise de participation dans toutes activités industrielles et de négoce et partenariat. Toutes opérations financières techniques ou de services.
Adresse
567 567 ZONE D'ACTIVITE VELAY
43330 , SAINT FERREOL D'AUROURE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
AUVERGNE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F19/002520
Date d'ajout
14/05/2019
Description
L'Assemblée générale ordinaire du 18/12/2018 a pris acte de la démission de ses fonctions de Monsieur MAVRIDORAKIS Dominique, commissaire aux comptes suppléant, sans qu'il soit procédé à son remplacement pour la durée de son mandat restant à courir soit jusqu'à l'issue de la réunion de l'Assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30/09/2021.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F17/000223
Date d'ajout
18/01/2017
Description
Le Directeur Général peut engager seul la société vis à vis des tiers.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).