Entreprise : PLEIN CIEL - SIREN 522 652 288
Identité
Dénomination
PLEIN CIEL
SIREN (siège)
522 652 288
Date d'immatriculation au RNE
04/06/2010
Début d’activité
19/03/2010
Date de fin de la personne morale
03/06/2109
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Gestion de biens, Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Acquisition et location de tous locaux commerciaux, industriels ou encore d'habitation et finances soit par des fonds propres, par emprunt, crédit-bail, loués nus ou meublés hors activité réglementée
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
LD MARIGOT 97133 SAINT BARTHELEMY FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
VOIE TERRITORIALE 25
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MARQUAIRE MICHELE , LISELOTTE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1971
Commune de résidence
Saint-Barthélemy
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
19/03/2010
Siret
52265228800013
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition et location de tous locaux commerciaux, industriels ou encore d'habitation et finances soit par des fonds propres, par emprunt, crédit-bail, loués nus ou meublés hors activité réglementée
Autres Activités
Acquisition et location de tous locaux commerciaux, industriels ou encore d'habitation et finances soit par des fonds propres, par emprunt, crédit-bail, loués nus ou meublés hors activité réglementée
Adresse
LD MARIGOT
97133 , SAINT BARTHELEMY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
VOIE TERRITORIALE 25
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
3246
Date d'ajout
13/11/2012
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 22/09/0012
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1700
Date d'ajout
22/07/2010
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/06/2010 : Partant : BIENAIME Gérard Alain Eugène, Gérant(e) Nouveau : MARQUAIRE Michèle,Liselotte, Gérant(e) Journal d'annonces légales : le Probant du 06/07/2010
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).