Entreprise : SCCV MISTRAL - SIREN 522 466 531
Identité
(Entreprise radiée le 08/10/2019)
Dénomination
SCCV MISTRAL
SIREN (siège)
522 466 531
Date d'immatriculation au RNE
21/05/2010
Fermeture de l'établissement - 52246653100012
- Date d'effet de la fermeture : 31/07/2019
Date de fin de la personne morale
20/05/2109
Forme juridique
Société civile immobilière de construction-vente
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
RUE DES SALADELLES 13920 SAINT-MITRE-LES-REMPARTS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC DES ETANGS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
INCI ERIC
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1963
Commune de résidence
Saint-Mitre-les-Remparts
Nom, Prénom(s)
SAK YAVUZ
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1966
Commune de résidence
Port-de-Bouc
Nom, Prénom(s)
INCI OZCAN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1968
Commune de résidence
Saint-Mitre-les-Remparts
Nom, Prénom(s)
SAK YILMAZ
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1961
Commune de résidence
Port-de-Bouc
Nom, Prénom(s)
GIRARD PHILIPPE , JEAN , MARIE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1969
Commune de résidence
Martigues
Dénomination
GROUPE IN & SA
Qualité
Autre
Commune de résidence
Saint-Mitre-les-Remparts
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/07/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
06/05/2010
Siret
52246653100012
Code APE
4110D - Supports juridiques de programmes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition de tous immeuble et construction sur ceux-ci de tous biens de toutes destinations, vente en totalité de ces biens, ou par lots de ces biens, à termes, en état futur d'achèvement ou après achèvement. Toutes opérations civiles se rattachant directement ou indirectement à l'objet social
Adresse
RUE rue des Saladelles
13920 , Saint-Mitre-les-Remparts - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC des Etangs
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6750
Date d'ajout
08/10/2019
Description
Radiation du RCS le 08/10/2019 avec effet au 31/07/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1584
Date d'ajout
26/02/2019
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 26/11/2018 Liquidateur : GIRARD Philippe, Jean, Marie Le siège de la liquidation est fixé à : rue des Saladelles - ZAC des Etangs 13920 Saint-Mitre-les-Remparts Journal d'annonces légales : Les Nouvelles Publications en date du 25/01/2019
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).