Entreprise : MEDACTIC - SIREN 522 350 677
Identité
Dénomination
MEDACTIC
SIREN (siège)
522 350 677
Date d'immatriculation au RNE
10/05/2010
Début d’activité
01/10/2012
Date de fin de la personne morale
09/05/2109
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2010
Nature de l'entreprise
Commerciale, Libérale non règlementée
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Conseil, évaluation, toutes études organisationnelles, assistance, supervision, coordination dans le domaine de la santé, formation, sensibilisation, animation stages domaine santé, action sociale et médico-sociale...
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Capital social
20000 EUR
Adresse du siège
14 BD CHARLES PEGUY 30100 ALES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
INNOV'ALES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MARUEJOULS JEAN-PAUL
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1957
Commune de résidence
Banne
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/10/2012
Siret
52235067700038
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Libérale non règlementée
Activité principale
Conseil, évaluation, toutes études organisationnelles, assistance, supervision, coordination dans le domaine de la santé, formation, sensibilisation, animation stages domaine santé, action sociale et médico-sociale...
Autres Activités
Conseil, évaluation, toutes études organisationnelles, assistance, supervision, coordination dans le domaine de la santé, formation, sensibilisation, animation stages domaine santé, action sociale et médico-sociale...
Adresse
14 BD CHARLES PEGUY
30100 , ALES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
INNOV'ALES
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/10/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
05/05/2010
Siret
52235067700012
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
1733 CHE DE TRESPEAUX
30100 , ALES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CENTRE D'AFFAIRES DES CEVENNES
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/09/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/2012
Siret
52235067700020
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Activité principale
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Adresse
131 IMP DES PALMIERS
30100 , ALES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PIST OASIS
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F23/011261
Date d'ajout
25/04/2023
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 25/04/2023 prononçant la Liquidation judiciaire immédiate sur résolution de plan, désignant en qualité de Liquidateur judiciaire la SELARL SBCMJ en la personne de Maître CAMBON demeurant 22 rue Taisson 30100 Alès et fixant la Date de cessation des paiements au 26/10/2021.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F17/015013
Date d'ajout
26/09/2017
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 26/09/2017 arrêtant le plan de sauvegarde. Commissaire à l'exécution du plan : SELARL CAMBON 22 RUE TAISSON 30100 ALES
Numéro d'observation
F17/004768
Date d'ajout
14/03/2017
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 14/03/2017 prolongeant la poursuite de la période d'observation jusqu'au 07/09/2017, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
Numéro d'observation
F16/013275
Date d'ajout
07/09/2016
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes en date du 07/09/2016 ouvrant la procédure de sauvegarde Juge commissaire : Monsieur DEJARDIN Armand, Juge commissaire suppléant : Monsieur PELAT Fabien, Mandataire Judiciaire : SELARL CAMBON 22 RUE TAISSON 30100 ALES
Numéro d'observation
F15/002426
Date d'ajout
17/02/2015
Description
Modification relative aux dirigeants à compter du 15.12.2014 COLOMB Olivier Josy Jean nom d'usage : COLOMB Olivier n'est plus président MARUEJOULS Jean-Paul nom d'usage : MARUEJOULS Jean-Paul n'est plus directeur général MARUEJOULS Jean-Paul nom d'usage : MARUEJOULS Jean-Paul devient président
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).