Entreprise : GALPHAS - SIREN 522 312 917
Identité
Dénomination
GALPHAS
SIREN (siège)
522 312 917
Date d'immatriculation au RNE
06/05/2010
Début d’activité
01/07/2010
Date de fin de la personne morale
05/05/2109
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/03/2011
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
le négoce de vetement et tous accessoires
Code APE
4771Z - Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
41 AV DE LA REPUBLIQUE 44600 SAINT-NAZAIRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HAZAERS STEPHANIE , DENISE , FRANCE
Nom d'usage
GICQUEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1969
Commune de résidence
Saint-Nazaire
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/2010
Siret
52231291700019
Enseigne
POUR LUI
Code APE
4771Z - Commerce de détail d'habillement en magasin spécialisé
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
le négoce de vetement et tous accessoires
Adresse
41 AV DE LA REPUBLIQUE
44600 , SAINT-NAZAIRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
08/06/2017
Description
Radiation d'office : article 42 du décret 84-406 du 30 mai 1984 clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 07/06/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
12/03/2014
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT-NAZAIRE en date du 12/03/2014 à prononcé la liquidation judiciaire sous le numéro 2014-10 désigne liquidateur SCP PHILIPPE DELAERE Immeuble Constens Bd Docteur Chevrel 44500 LA BAULE, nom du juge-commissaire Monsieur Philippe MARTIN
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
16/01/2014
Description
Le Tribunal de Commerce de SAINT-NAZAIRE a prononcé en date du 15/01/2014 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2014-10 date de cessation des paiements le 15/01/2014, et a désigné juge commissaire : Monsieur Philippe MARTIN, juge commissaire suppléant : Monsieur Didier BARBE, mandataire judiciaire : SCP PHILIPPE DELAERE Immeuble Constens Bd Docteur Chevrel 44500 LA BAULE, et a autorisé la poursuite de l'exploitation du fonds pour une durée expirant le 15/07/2014, et a ouvert une période d'observation expirant le 15/07/2014, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
24/05/2011
Description
130020110524 ********* Changement date clôture exercice social Date d'effet de la formalité: 22/03/2011 Changement / clôture des comptes du 31/03 au 31/12/2011
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
22/06/2010
Description
310020100622 ********* Mise en activité suite achat Date d'effet de la formalité: 01/07/2010 ... nouvelle activité : le négoce de vetement et tous accessoires Prédécesseur : Eurl POUR LUI ; N° Insee : 492504303.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
07/05/2010
Description
315020100507 ********* SARL constitution sans activité Siège social : 41 avenue de la République 44600 SAINT NAZAIRE Gérant : Madame GICQUEL née HAZAERS Stéphanie
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).