Entreprise : GROUPE SOLUTIONS ENERGIE - SIREN 522 296 938
Identité
Dénomination
GROUPE SOLUTIONS ENERGIE
SIREN (siège)
522 296 938
Date d'immatriculation au RNE
04/04/2011
Début d’activité
19/04/2010
Date de fin de la personne morale
03/04/2109
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Société holding, animation d'entreprise, prise de participation et en règle générale toutes les fonctions dévolues a ce type d'entités.
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
242126 EUR
Adresse du siège
155 RUE DU DOCTEUR BAUER 93400 SAINT-OUEN-SUR-SEINE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
155-159
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
JOUTEL SIGRID , DANIELLE , JOSIANE
Nom d'usage
SABBAN
Qualité
Directeur général délégué
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1977
Commune de résidence
Boulogne-Billancourt
Nom, Prénom(s)
UZAN AMNON
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1960
Commune de résidence
Paris 17e Arrondissement
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
19/04/2010
Siret
52229693800023
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Société holding animation d'entreprises prise de participation.
Autres Activités
Société holding animation d'entreprises prise de participation.
Adresse
155 RUE DU DOCTEUR BAUER
93400 , SAINT-OUEN-SUR-SEINE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
155-159
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 08/11/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
19/04/2010
Siret
52229693800015
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
95 AV ACHILLE PERETTI
92200 , NEUILLY-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
74440
Date d'ajout
12/10/2023
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social. Décision du 29/06/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
10/01/2023
Description
Pli non distribuable sur constatation du greffier suite à la relance pour non dépôt des comptes annuels clôturé en 2021
Numéro d'observation
49230
Date d'ajout
07/11/2019
Description
Modification d'office dans le libellé d'une ou plusieurs adresses déclarées résultant d'une décision de l'autorité administrative compétente (art. R123-126 alinéa 2 du code de commerce) concernant : Siège social - Ancienne adresse: 155-159 RUE du Docteur Bauer 93400 ST OUEN, Nouvelle adresse: 155-159 RUE du Docteur Bauer 93400 ST OUEN SUR SEINE. Etablissement principal - Ancienne adresse: 155-159 RUE du Docteur Bauer 93400 ST OUEN, Nouvelle adresse: 155-159 RUE du Docteur Bauer 93400 ST OUEN SUR SEINE.
Numéro d'observation
18734
Date d'ajout
27/11/2012
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège Date d'effet le 08/11/2012
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).