Entreprise : GROUPE SANTE BASCO LANDAIS - SIREN 521 947 267
Identité
(Entreprise radiée le 25/03/2021)
Dénomination
GROUPE SANTE BASCO LANDAIS
SIREN (siège)
521 947 267
Date d'immatriculation au RNE
23/04/2010
Date de fin de la personne morale
22/04/2109
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2010
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
4904 EUR
Adresse du siège
22 PL DES GASCONS 64100 BAYONNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BENTOLILA ERIC
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1960
Commune de résidence
Labenne
Nom, Prénom(s)
CAZALETS PIERRE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Bayonne
Nom, Prénom(s)
BORG CECILE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Anglet
Dénomination
SNC PHARMACIE GAUTHIER LOUBERE
Qualité
Autre
Commune de résidence
Saint-Pierre-d'Irube
Dénomination
PHARMACIE RICHARTE
Qualité
Autre
Commune de résidence
Bayonne
Dénomination
ALARY-BAYLE-SAMMUT
Qualité
Autre
Commune de résidence
Bayonne
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/04/2010
Siret
52194726700014
Code APE
4646Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'achat de marchandises ou de médicaments, et ce, en son nom et pour son compte et/ou d'ordre et pour le compte de ses associés, titulaires d'officine ou sociétés exploitant une officine, l'organisation d'actions de formation.
Adresse
22 PL 22 place des Gascons
64100 , Bayonne - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4388
Date d'ajout
25/03/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 15/01/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
12/02/2021
Description
Dissolution à compter du 31/12/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/12/2020, liquidateur : BENTOLILA Eric, siège de la liquidation : 22 Place des Gascons 64100 Bayonne, parution de la publicité légale : Les Petites Affiches du Pays Basque et des Pyrénées-Atlantiques en date du 27/01/2021
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).