Entreprise : IGECH - SIREN 521 924 589
Identité
(Entreprise radiée le 29/01/2018)
Dénomination
IGECH
SIREN (siège)
521 924 589
Date d'immatriculation au RNE
26/04/2010
Fermeture de l'établissement - 52192458900018
- Date d'effet de la fermeture : 01/12/2017
Date de fin de la personne morale
25/04/2109
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
4500000 EUR
Adresse du siège
18 AV DE LA FORET 33320 EYSINES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA MERMOZ
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOUSQUET ERIC , MAURICE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1969
Commune de résidence
Saint-Witz
Dénomination
SALUSTRO REYDEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris la Défense CEDEX
Dénomination
KPMG S.A
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris la Défense CEDEX
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/12/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
20/04/2010
Siret
52192458900018
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, détention et gestion de participations financières, valeurs mobilières, droits sociaux, en pleine-propriété ou démembrée de toutes sociétés et entreprises.
Adresse
18 AV 18 Avenue de la Forêt Zone Artisanale Mermoz
33320 , Eysines - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA MERMOZ
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
62940
Date d'ajout
29/01/2018
Description
Radiation. Fusion absorption par La société CUC SAS immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro B 348 940 206 avec un effet rétroactif au plan fiscal au 01-04-2017 Le 01-12-2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
72371
Date d'ajout
08/03/2011
Description
Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination Investissement Gérard Zurek 423 037 209 RCS Bordeaux Forme juridique SARL Siège social 18 Rcs avenue de la forêt ZAC Mermoz 33320 Eysines
Numéro d'observation
70230
Date d'ajout
17/02/2011
Description
Société ayant participé à l'opération de fusion : dénomination S2-CLP Forme juridique SAS Siège social 11 Rue des Pyrénées ZAC du Bois Chland 91090 LISSES Rcs B 453 802 522
Numéro d'observation
70231
Date d'ajout
17/02/2011
Description
Mention pour ordre : date d'effet de la fusion le 30/12/2010
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).