Entreprise : SGEG - SIREN 521 917 484
Identité
Dénomination
SGEG
SIREN (siège)
521 917 484
Date d'immatriculation au RNE
21/04/2010
Date de fin de la personne morale
20/04/2109
Date de clôture
30/06
Date de la première clôture
30/06/2011
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Capital social
11750 EUR
Adresse du siège
29 AV PABLO PICASSO 69120 VAULX-EN-VELIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BENIZRI MICHEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1969
Commune de résidence
Bron
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 05/03/2019
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
16/04/2010
Siret
52191748400037
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Holding
Adresse
29 AV 29 Avenue Pablo Picasso
69120 , Vaulx-en-Velin - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/04/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
16/04/2010
Siret
52191748400011
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
97 CRS EMILE ZOLA
69100 , VILLEURBANNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/2011
Siret
52191748400029
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
28 RUE DE LA REPUBLIQUE
69002 , LYON 2EME - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F19/013577
Date d'ajout
05/03/2019
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 05/03/2019 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F19/013534
Date d'ajout
05/03/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 05/03/2019 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
F18/050879
Date d'ajout
10/10/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 10/10/2018 prononçant la conversion de la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire. Liquidateur judiciaire : Maître SABOURIN R.Bernard 219 rue Duguesclin 69427 Lyon CEDEX 03. Date de cessation des paiements : 10/10/2018
Numéro d'observation
F18/017084
Date d'ajout
10/04/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 10/04/2018 ouvrant la procédure de sauvegarde Mandataire Judiciaire : Maître SABOURIN R.Bernard 219 rue Duguesclin 69427 Lyon CEDEX 03, Administrateur judiciaire : la Selarl AJ PARTENAIRES représentée par Mes Bruno et Ludivine SAPIN et Me Didier LAPIERRE 174 rue de Créqui 69003 Lyon mission : surveiller les opérations de gestion du débiteur
Numéro d'observation
F16/006964
Date d'ajout
01/02/2016
Description
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées par décision en date du 27/10/2015.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).