Entreprise : DENTALBIO - SIREN 521 857 185
Identité
Dénomination
DENTALBIO
SIREN (siège)
521 857 185
Date d'immatriculation au RNE
20/04/2010
Début d’activité
02/06/2021
Date de fin de la personne morale
19/04/2109
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Achat, vente de toutes fournitures et consommables dentaires et toutes prestations de services
Code APE
4646Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques
Capital social
2600 EUR
Adresse du siège
1128 RTE DE TOULON 83400 HYERES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
POLE D'ACTIVITE HYEROIS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PEPONNET CLEMENT , LOUIS , MARIE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1966
Commune de résidence
Sainte-Anastasie-sur-Issole
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
02/06/2021
Siret
52185718500024
Code APE
4646Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Achat, vente de toutes fournitures et consommables dentaires et toutes prestations de services
Adresse
1128 RTE DE TOULON
83400 , HYERES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
POLE D'ACTIVITE HYEROIS
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/06/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/2010
Siret
52185718500016
Code APE
4646Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques
Nature de l'établissement
Activité principale
Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits pharmaceutiques
Adresse
CANDY
83136 , STE ANASTASIE SUR ISSOLE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
373 CHEMIN DE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F24/024666
Date d'ajout
17/09/2024
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Toulon en date du 17/09/2024 prononçant la liquidation judiciaire immédiate. Liquidateur judiciaire : Maître LAURE Simon 23 rue Peiresc 83000 Toulon. Date de cessation des paiements : 06/09/2024
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7633
Date d'ajout
07/07/2021
Description
Radiation d'office sur réquisition de Monsieur le Greffier du Greffe du Tribunal de Commerce de Toulon par suite du transfert du siege social 373 Chemin De Candy 83136 SAINTE-ANASTASIE-SUR-ISSOLE au 1128 Route de Toulon Pôle d'Activité Hyérois 83400 HYERES à compter du 02/06/2021 (Actes déposés auprès du Greffe du Tribunal de Commerce de Toulon le 06/07/2021 sous le numéro A2021/006933)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).