Entreprise : LE BOUCHE A OREILLE - SIREN 521 694 208
Identité
Dénomination
LE BOUCHE A OREILLE
SIREN (siège)
521 694 208
Date d'immatriculation au RNE
13/04/2010
Début d’activité
02/06/2010
Date de fin de la personne morale
12/04/2109
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
30/09/2011
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Autre société anonyme coopérative à conseil d'administration
Activités principales de l’objet social
Bar, limonadier, restaurant & traiteur.
Code APE
5630Z - Débits de boissons
Capital minimum
10000 EUR
Adresse du siège
GR PAUL SAINT MARTIN 32420 SIMORRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BONNET YANN , THIERRY
Nom d'usage
BONNET
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1984
Commune de résidence
Gaujan
Nom, Prénom(s)
DRECHSEL GUNTHER , MARCO
Nom d'usage
DRECHSEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1977
Commune de résidence
Gaujan
Nom, Prénom(s)
HUYNH JULIETTE , MARINA , NATACHA , SYLVESTRE
Nom d'usage
HUYNH
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1977
Commune de résidence
Gaujan
Nom, Prénom(s)
LEBRUN LAURE , CECILE , HENRIETTE
Nom d'usage
LEBRUN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1970
Commune de résidence
Simorre
Nom, Prénom(s)
MIGNON ARNAUD , LOIC
Nom d'usage
MIGNON
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1974
Commune de résidence
Bellegarde
Nom, Prénom(s)
PAILHES ARTHUR , ERIC , KEVIN
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1977
Commune de résidence
Simorre
Nom, Prénom(s)
PERRIER SOPHIE
Nom d'usage
PERRIER
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1969
Commune de résidence
Simorre
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
02/06/2010
Siret
52169420800013
Enseigne
MON CAFE
Code APE
5630Z - Débits de boissons
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Bar, limonadier, restaurant & traiteur.
Adresse
GR PAUL SAINT MARTIN
32420 , SIMORRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
4882
Date d'ajout
21/11/2018
Description
Transformation de la société à compter du 01/10/2018 Ancienne forme : Société à responsabilité limitée (SARL) Nouvelle forme : Société coopérative d'intérêt collectif à responsabilité limitée à capital variable (COIARLV) Le capital fixe devient variable à compter du 01/10/2018 Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/10/2018 : Modifié : PAILHES Arthur, Erec, Kévin, Gérant Modifié : PAILHES Séverine, Gérant
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).