Entreprise : SARL OMERTA - SIREN 521 679 282
Identité
(Entreprise radiée le 15/12/2020)
Dénomination
SARL OMERTA
SIREN (siège)
521 679 282
Date d'immatriculation au RNE
12/04/2010
Date de fin de la personne morale
11/04/2109
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2010
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Adresse du siège
18 RUE SAINT MICHEL 35000 RENNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LE GAT LISE , IRENE , RACHEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1979
Commune de résidence
Rennes
Nom, Prénom(s)
MORENO JULIEN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1983
Commune de résidence
Rennes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/02/2010
Siret
52167928200017
Enseigne
LA PAILLOTE
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
43 BD DE LA LIBERTE
35000 , RENNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 11/09/2015
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/02/2010
Siret
52167928200025
Enseigne
LA PAILLOTE
Code APE
5630Z - Débits de boissons
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
débit de boissons
Adresse
18 RUE 18 Rue Saint Michel
35000 , Rennes - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
29582
Date d'ajout
14/12/2020
Description
Jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 14/12/2020, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : Me Massart Olivier . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 14/12/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
29582
Date d'ajout
14/12/2020
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Numéro d'observation
57514
Date d'ajout
03/07/2014
Description
Jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 2 juillet 2014 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2013J00175 désigne liquidateur Me Massart Olivier 10 Square Vercingétorix LE SAINT LOUIS 35000 Rennes
Numéro d'observation
52427
Date d'ajout
10/04/2014
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Rennes rendue le 25/03/2014 nommant M. Flaud François juge commissaire suppléant en remplacement du juge commissaire suppléant précedemment désigné.
Numéro d'observation
51728
Date d'ajout
03/04/2014
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Rennes en date du 02/04/2014 prolongeant à titre exceptionnel la période d'observation jusqu'au 17/06/2014
Numéro d'observation
39465
Date d'ajout
25/09/2013
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Rennes en date du 25/09/2013 prolongeant la période d'observation jusqu'au 17/04/2014
Numéro d'observation
29215
Date d'ajout
17/04/2013
Description
Jugement du tribunal de commerce de Rennes , prononce en date du 17/04/2013 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2013J00175 , date de cessation des paiements le 01/09/2012 désigne Juge Commissaire M. Loret Hervé , Juge Commissaire suppléant Mme Benoist Aliette , Mandataire judiciaire Me Massart Olivier 10 Square Vercingétorix LE SAINT LOUIS 35000 Rennes , , et ouvre une période d'observation expirant le 17/10/2013 Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
22/02/2012
Description
: Ordonnance rendue le 22.02.2012 par le juge commis à la surveillance du RCS.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
09/02/2012
Description
: Transfert du siège de Rennes, 43 Bd de la liberté à Rennes, 18 rue Saint-Michel à compter du 1.01.2012.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
12/04/2010
Description
: Montant du capital minimum 500.00 EUROS
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).