Entreprise : METALLERIE DE SAINT GENIS M.S.G. - SIREN 521 635 789
Identité
Dénomination
METALLERIE DE SAINT GENIS M.S.G.
SIREN (siège)
521 635 789
Date d'immatriculation au RNE
19/04/2010
Date de fin de la personne morale
18/04/2109
Date de clôture
30/06
Date de la première clôture
30/06/2011
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
80000 EUR
Adresse du siège
43 CHE DE LA MOUCHE 69230 SAINT-GENIS-LAVAL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOUNAKOFF FRANCK
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1960
Commune de résidence
Grenay
Nom, Prénom(s)
RUITTON MURIELLE
Nom d'usage
BOUNAKOFF
Qualité
Directeur général délégué
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1962
Commune de résidence
Grenay
Nom, Prénom(s)
PROST-BOUCLE MARC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Lyon
Dénomination
FINAREL
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Vienne
Dénomination
SADEC
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Lyon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/04/2011
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/05/2010
Siret
52163578900014
Nom commercial
SERRURERIE LACOUR
Enseigne
SERRURERIE LACOUR
Code APE
4332B - Travaux de menuiserie métallique et serrurerie
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
La serrurerie et métallerie en étude, fabrication et pose. La vente d'équipements, matériels et accessoires se rapportant aux activités ci-dessus. Toutes prestations de réparations, entretien, maintenance s'y rapportant.
Adresse
43 CHE 43 Chemin de la Mouche
69230 , Saint-Genis-Laval - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F19/001106
Date d'ajout
04/01/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 31/12/2018 désignant en qualité de liquidateur judiciaire : La SELARL JEROME ALLAIS représentée par Maître Jérôme ALLAIS 90 Rue Paul Bert 69003 LYON en remplacement du mandataire précédemment désigné avec la même qualité.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F11/016747
Date d'ajout
27/04/2011
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 27/04/2011 prononçant la conversion en liquidation judiciaire avec poursuite d'activité autorisée jusqu'au 15/05/2011. Liquidateur-judiciaire : Maître REVERDY 219 RUE DUGUESCLIN 69427 LYON CEDEX 03
Numéro d'observation
F11/004583
Date d'ajout
02/02/2011
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 02/02/2011 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Juge commissaire : Monsieur VIGNON Jean-Jacques, Juge commissaire suppléant : Monsieur THIBAUT Jacques-Olivier, Mandataire Judiciaire : Maître REVERDY 219 RUE DUGUESCLIN 69427 LYON CEDEX 03, Administrateur judiciaire : la Selarl BAULAND-GLADEL-MARTINEZ représentée par Me Eric BAULAND 40 RUE DE BONNEL 69003 LYON mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. Date de cessation des paiements : 15/01/2011
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).