Entreprise : SARL SG MOTOCULTURE - SIREN 521 628 222
Identité
Dénomination
SARL SG MOTOCULTURE
SIREN (siège)
521 628 222
Date d'immatriculation au RNE
13/04/2010
Dissolution
- Date de dissolution : 09/02/2013
Date de fin de la personne morale
12/04/2109
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2010
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
5000 EUR
Adresse du siège
46 AV TURGOT 19100 BRIVE-LA-GAILLARDE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GARCIA SEBASTIEN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1975
Commune de résidence
Sadroc
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 09/02/2013
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
12/04/2010
Siret
52162822200015
Nom commercial
SG MOTOCULTURE
Enseigne
SG MOTOCULTURE
Code APE
4661Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Négoce de matériel de motoculture et de loisirs activité import export de matériel de motoculture et de loisirs agence commerciale dans ce domaine réparation de matériel de motoculture et de loisirs location de matériels de motoculture et de loisirs
Code APRM
3312ZA - Réparation de matériel agricole
Adresse
46 AV 46 Avenue Turgot
19100 , Brive-la-Gaillarde - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
30269
Date d'ajout
09/05/2017
Description
Jugement du tribunal de commerce de Brive en date du 09/05/2017 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 09/05/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
11509
Date d'ajout
28/01/2013
Description
Jugement du tribunal de commerce de Brive en date du 25/01/2013 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2012J00034 désigne liquidateur Fourtet Christian 18 Rue Docteur Roux 19100 Brive-la-Gaillarde , juge commissaire Juillard-Condat Jean-Jacques , autorise le maintien de l'activité jusqu'au 09/02/2013
Numéro d'observation
10252
Date d'ajout
17/09/2012
Description
Jugement du tribunal de commerce de Brive en date du 14/09/2012 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 03/08/2012
Numéro d'observation
8536
Date d'ajout
03/02/2012
Description
Jugement du tribunal de commerce de Brive , prononce en date du 03/02/2012 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2012J00034 , date de cessation des paiements le 14/01/2012 désigne Juge Commissaire Juillard-Condat Jean-Jacques , Mandataire judiciaire Fourtet Christian 18 Rue Docteur Roux 19100 Brive-la-Gaillarde , , et ouvre une période d'observation expirant le 03/08/2012 Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
,CLOTURE DE LIQUIDATION POUR INSUFFISANCE D'ACTIF,LIQUIDATION JUDICIAIRE,REDRESSEMENT JUDICIAIRE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).