Entreprise : SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES MERILLES ET PAR ABREVIATION SCIM SOCIETE EN LIQUIDATION - SIREN 521 400 903
Identité
(Entreprise radiée le 31/08/2021)
Dénomination
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE LES MERILLES ET PAR ABREVIATION SCIM SOCIETE EN LIQUIDATION
SIREN (siège)
521 400 903
Date d'immatriculation au RNE
30/03/2010
Fermeture de l'établissement - 52140090300022
- Date d'effet de la fermeture : 31/08/2021
Fermeture de l'établissement - 52140090300014
- Date d'effet de la fermeture : 31/08/2021
Date de fin de la personne morale
29/03/2060
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
4800 EUR
Adresse du siège
LES PLATANS 24150 SAINT-CAPRAISE-DE-LALINDE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
KUNTZ VANESSA
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1981
Commune de résidence
Saint-Capraise-de-Lalinde
Nom, Prénom(s)
GONTIER FREDERIC
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1950
Commune de résidence
Saint-Capraise-de-Lalinde
Nom, Prénom(s)
BARBUT ALEXANDRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1979
Commune de résidence
Saint-Capraise-de-Lalinde
Nom, Prénom(s)
BEYNEY JEAN-LOUIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1959
Commune de résidence
Saint-Agne
Nom, Prénom(s)
BACQUET DAVID
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1967
Commune de résidence
Cause-de-Clérans
Nom, Prénom(s)
BACQUET JEAN , MICHEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1963
Commune de résidence
Monflanquin
Nom, Prénom(s)
CHOLBI VICTOR
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1985
Commune de résidence
Cause-de-Clérans
Nom, Prénom(s)
CAVENNE PATRICK
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1949
Commune de résidence
Bergerac
Nom, Prénom(s)
CHAVEROU CHRISTOPHE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1978
Commune de résidence
Cours-de-Pile
Nom, Prénom(s)
VOCANT DANIEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1946
Commune de résidence
Saint-Capraise-de-Lalinde
Nom, Prénom(s)
RABIER RENE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1936
Commune de résidence
Saint-Capraise-de-Lalinde
Nom, Prénom(s)
REBEYROTTE JEAN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1930
Commune de résidence
Saint-Capraise-de-Lalinde
Nom, Prénom(s)
DESPLAT CHRISTOPHE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1985
Commune de résidence
Cours-de-Pile
Nom, Prénom(s)
DUPONTEIL ALAIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1937
Commune de résidence
Saint-Capraise-de-Lalinde
Nom, Prénom(s)
DELPIT DAMIEN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1984
Commune de résidence
Saint-Capraise-de-Lalinde
Nom, Prénom(s)
DELPIT PHILIPPE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1961
Commune de résidence
Saint-Capraise-de-Lalinde
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/08/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/10/2009
Siret
52140090300014
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
LES PLATANS
24150 , SAINT-CAPRAISE-DE-LALINDE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/08/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/2009
Siret
52140090300022
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Location
Adresse
Les Mérilles
24150 , Saint-Capraise-de-Lalinde - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4713
Date d'ajout
31/08/2021
Description
Radiation d'office du RCS de Bergerac le 31/08/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
43912
Date d'ajout
11/10/2016
Description
Dissolution à compter du 22/09/2016 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 22/09/2016 siège de la liquidation Chez M. Philippe DELPIT 25 route de Garissade 24150 Saint Capraise de Lalinde parution de la publicité légale Réussir le Périgord du 07/10/2016
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).