Entreprise : TAKE SEE MOTO SERVICES - SIREN 521 393 165
Identité
(Entreprise radiée le 07/07/2022)
Dénomination
TAKE SEE MOTO SERVICES
SIREN (siège)
521 393 165
Date d'immatriculation au RNE
23/11/2012
Date de fin de la personne morale
22/11/2109
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
3000 EUR
Adresse du siège
13 RUE DU VERGER 91700 VILLIERS-SUR-ORGE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DUARTE DE CARVALHO ALVARO
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1967
Commune de résidence
Villiers-sur-Orge
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/03/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
30/04/2010
Siret
52139316500027
Nom commercial
TAKE SEE MOTO SERVICES
Code APE
4932Z - Transports de voyageurs par taxis
Code APRM
4932ZA - Taxis
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Taxi moto, transports de colis
Code APRM
4932ZA - Taxis
Code APRM
4932ZA - Taxis
Adresse
13 RUE 13 Rue du Verger
91700 , Villiers-sur-Orge - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 06/11/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/04/2010
Siret
52139316500019
Nom commercial
TAKE SEE MOTO SERVICES
Code APE
4932Z - Transports de voyageurs par taxis
Activité principale
Transports de voyageurs par taxis
Adresse
34 AV HENRI CORVOL
94600 , CHOISY-LE-ROI - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BATIMENT E
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
21018
Date d'ajout
19/04/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 30/03/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
15/04/2022
Description
Dissolution à compter du 31/12/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/12/2021, liquidateur : DUARTE DE CARVALHO Alvaro, siège de la liquidation : 13 Rue du Verger 91700 Villiers-sur-Orge, parution de la publicité légale : Le Républicain paru le 21/04/2022
Numéro d'observation
22
Date d'ajout
23/11/2012
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).