Entreprise : SARL ALVES - SIREN 521 364 885
Identité
Dénomination
SARL ALVES
SIREN (siège)
521 364 885
Date d'immatriculation au RNE
30/03/2010
Début d’activité
01/04/2010
Date de fin de la personne morale
29/03/2060
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Vente de produits européens alimentaires et articles de bazar, bibelots sur marchés et à domicile et plus généralement les activités de toutes natures liées directement ou indirectement à celle-ci.
Code APE
4789Z - Autres commerces de détail sur éventaires et marchés
Capital social
500 EUR
Adresse du siège
58 B RUE VICTOR HUGO 60160 MONTATAIRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ALVES DA NOBREGA JOSE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1933
Commune de résidence
Montataire
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/2010
Siret
52136488500017
Code APE
4789Z - Autres commerces de détail sur éventaires et marchés
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Vente de produits européens alimentaires et articles de bazar, bibelots sur marchés et à domicile et plus généralement les activités de toutes natures liées directement ou indirectement à celle-ci.
Adresse
58 B RUE VICTOR HUGO
60160 , MONTATAIRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
5498
Date d'ajout
13/04/2022
Description
Jugement du tribunal de commerce de Compiegne en date du 13/04/2022, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : SCP Alpha Mandataires Judiciaires, représentée par Me Julie Hermont . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 13/04/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5498
Date d'ajout
13/04/2022
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judiciaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéressé.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
13/10/2021
Description
Le tribunal de commerce de Compiegne a prononcé en date du 13/10/2021, l'ouverture de la liquidation judiciaire et a décidé de l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sous le numéro 2021J00098 date de cessation des paiements le 07/10/2021 et a désigné liquidateur SCP Alpha Mandataires Judiciaires, représentée par Me Julie Hermont 577 Rue de la Croix-Verte 60600 Agnetz . Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc . Le liquidateur devra déposer la liste des créances dans les 3 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).