Entreprise : JOCE - SIREN 521 243 436
Identité
(Entreprise radiée le 22/09/2022)
Dénomination
JOCE
Sigle
SCI JOCE
SIREN (siège)
521 243 436
Date d'immatriculation au RNE
31/03/2010
Date de fin de la personne morale
30/03/2109
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2010
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
13 RUE LOUISE DE VILMORIN 51430 TINQUEUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LERAT PHILIPPE , JACQUES , ROBERT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1959
Commune de résidence
Tinqueux
Nom, Prénom(s)
KOUMPHOL KARINE , VILAYVANH
Nom d'usage
LERAT
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1970
Commune de résidence
Reims
Nom, Prénom(s)
LERAT MAXIME , JOCELYN , ROBERT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1999
Commune de résidence
Reims
Nom, Prénom(s)
LERAT OLIVIER , JEAN-RAYMOND , ROBERT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1995
Commune de résidence
Reims
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/05/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
30/03/2010
Siret
52124343600016
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition, la construction et la propriété de tous biens immobiliers, à usage d'habitation, professionnel, commercial ou industriel. La mise en valeur, l'administration, la gestion et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles ainsi acquis ou édifiés, dont elle aura la propriété ou la jouissance.
Adresse
13 RUE 13 rue Louise Vilmorin
51430 , Tinqueux - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
12610
Date d'ajout
15/09/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 30/07/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
19/07/2022
Description
Dissolution à compter du 30/05/2022 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 30/05/2022, liquidateur : LERAT né(e) KOUMPHOL Karine Vilayvanh, siège de la liquidation : 75 Boulevard Paul Doumer 51100 Reims, parution de la publicité légale : Les Petites Affiches Matot Braine paru le 27/06/2022
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).