Entreprise : TOURNUS DEVELOPPEMENT - SIREN 520 994 401
Identité
(Entreprise radiée le 16/05/2017)
Dénomination
TOURNUS DEVELOPPEMENT
SIREN (siège)
520 994 401
Date d'immatriculation au RNE
29/03/2010
Date de fin de la personne morale
28/03/2109
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2009
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
7506155 EUR
Adresse du siège
25 AV JEAN MOULIN 71700 TOURNUS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ROOS PATRICK
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1965
Commune de résidence
Paris
Dénomination
GRANT THORNTON
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Dénomination
INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE - IGEC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Dénomination
TOURNUS EXPANSION
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Tournus
Dénomination
RZ AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
18/03/2010
Siret
52099440100021
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Prise par tous moyens, gestion, cession de toutes participations majoritaires ou minoritaires dans toutes sociétés ou entreprises quelconques créées ou à créer en France et à l'étranger. Fourniture de prestations de services et contrôle de ces sociétés et entreprises dans tous les domaines, notamment en matière administrative, juridique et financière.
Adresse
25 AV 25 Avenue Jean Moulin
71700 , Tournus - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 18/03/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
09/03/2010
Siret
52099440100013
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
148 RUE DE L'UNIVERSITE
75007 , PARIS 7 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F17/001686
Date d'ajout
01/05/2017
Description
Société pluripersonnelle devient unipersonnelle à compter du 31/03/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F17/001686
Date d'ajout
01/05/2017
Description
Déclaration de dissolution de la société par décision de l'associé unique TOURNUS EXPANSION 25 Avenue Jean Moulin 71700 TOURNUS, 793 466 970 RCS GTC Mâcon en date du 31/03/2017. Publicité dans Le Journal de Saône et Loire en date du 12/04/2017
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).