Entreprise : 035 SUNLUX - SIREN 520 968 421
Identité
Dénomination
035 SUNLUX
SIREN (siège)
520 968 421
Date d'immatriculation au RNE
12/03/2010
Date de fin de la personne morale
11/03/2109
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2010
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SNC, Société en nom collectif
Capital social
104946.98 EUR
Adresse du siège
7 AV NIEL 75017 PARIS 17 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Roussin LOIC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1966
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Hucher MATHIEU
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1970
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
Gregori HENRI
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1965
Commune de résidence
Marseille
Nom, Prénom(s)
Buirette PASCAL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1958
Commune de résidence
Crach
Nom, Prénom(s)
Giblin CHRISTOPHE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1964
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Wolfrum ROLAND
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1964
Commune de résidence
Le Mesnil le Roi
Nom, Prénom(s)
Ballet JEAN-CHRISTOPHE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1956
Commune de résidence
Tours
Nom, Prénom(s)
Monge PIERRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1968
Commune de résidence
Meylan
Nom, Prénom(s)
Seguin PATRICE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1961
Commune de résidence
Pau
Nom, Prénom(s)
Foures MARTINE
Nom d'usage
Rouseau
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1957
Commune de résidence
Sartrouville
Nom, Prénom(s)
Suire ANTOINE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1950
Commune de résidence
La Brède
Nom, Prénom(s)
Fernandez GUY
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1957
Commune de résidence
Marseille
Nom, Prénom(s)
Charvin NOEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1966
Commune de résidence
Roanne
Nom, Prénom(s)
Bellon-Champel PIERRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1958
Commune de résidence
Grenoble
Nom, Prénom(s)
Ben Sussan MICHEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1958
Commune de résidence
Sèvres
Nom, Prénom(s)
Berrod THIERRY
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1964
Commune de résidence
Saint-Germain-au-Mont-d'Or
Dénomination
BERLIOZ INVESTISSEMENTS
Qualité
Autre
Commune de résidence
Paris
Dénomination
GESDOM
Qualité
Autre
Commune de résidence
Suresnes
Dénomination
D I A N E
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 09/01/2020
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
10/02/2010
Siret
52096842100013
Code APE
7739Z - Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition, la location et l'exploitation de tous matériels destinés à des entreprises situées dans les DOM-TOM
Adresse
7 AV 7 avenue Niel
75017 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2010B0572421
Date d'ajout
09/01/2020
Description
Radiation d'office - art. R 123-136 du code de commerce (à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de la mention de cessation d'activité, la société est radiée d'office).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2010B0572419
Date d'ajout
08/10/2019
Description
Mention d'office : cessation d'activité - art. R123-125 du code de commerce.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).