Entreprise : 031 SUNLUX - SIREN 520 968 348
Identité
Dénomination
031 SUNLUX
SIREN (siège)
520 968 348
Date d'immatriculation au RNE
12/03/2010
Date de fin de la personne morale
11/03/2109
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2010
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SNC, Société en nom collectif
Capital social
104947 EUR
Adresse du siège
7 AV NIEL 75017 PARIS 17 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Ballet JEAN-CHRISTOPHE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1956
Commune de résidence
Tours
Nom, Prénom(s)
Greneron FREDERIC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1954
Commune de résidence
Saint-Cloud
Nom, Prénom(s)
Blouin ROBERT-JEAN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1962
Commune de résidence
Mouvaux
Nom, Prénom(s)
Juste CHRISTOPHE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1971
Commune de résidence
Aix-en-Provence
Nom, Prénom(s)
Dao LAURE
Nom d'usage
Thepot
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1966
Commune de résidence
Saint-Pierre-du-Perray
Nom, Prénom(s)
Bouvet PAUL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1941
Commune de résidence
Antibes
Nom, Prénom(s)
Guigui JEAN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1960
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
Chauvelin YANN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1960
Commune de résidence
Corbeil-Essonnes
Nom, Prénom(s)
Caillibot MURIELLE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1961
Commune de résidence
Gif-sur-Yvette
Nom, Prénom(s)
Secq RAYMOND
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1948
Commune de résidence
Santeny
Nom, Prénom(s)
Bomel JACQUES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1941
Commune de résidence
Saint-Étienne
Nom, Prénom(s)
Jambart MICHEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1962
Commune de résidence
Neauphle-le-Château
Nom, Prénom(s)
Calvet MARIE
Nom d'usage
Mas
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1973
Commune de résidence
Beauzelle
Nom, Prénom(s)
Guyot BERTRAND
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1980
Commune de résidence
Taluyers
Nom, Prénom(s)
Portier THIERRY
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1966
Commune de résidence
Bernes-sur-Oise
Nom, Prénom(s)
Bohérout JEAN-JACQUES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1948
Commune de résidence
Lésigny
Dénomination
GESDOM
Qualité
Autre
Commune de résidence
Suresnes
Dénomination
BERLIOZ INVESTISSEMENTS
Qualité
Autre
Commune de résidence
Paris
Dénomination
D I A N E
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 09/01/2020
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
10/02/2010
Siret
52096834800018
Code APE
7739Z - Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition, la location et l'exploitation de tous matériels destinés à des entreprises situées dans les DOM-TOM
Adresse
7 AV 7 avenue Niel
75017 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2010B0573222
Date d'ajout
09/01/2020
Description
Radiation d'office - art. R 123-136 du code de commerce (à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de la mention de cessation d'activité, la société est radiée d'office).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2010B0573220
Date d'ajout
08/10/2019
Description
Mention d'office : cessation d'activité - art. R123-125 du code de commerce.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).