Entreprise : TERRE ET GALET D'OCCITANIE - SIREN 520 910 290
Identité
(Entreprise radiée le 19/11/2020)
Dénomination
TERRE ET GALET D'OCCITANIE
SIREN (siège)
520 910 290
Date d'immatriculation au RNE
17/03/2010
Date de fin de la personne morale
16/03/2109
Date de clôture
30/09
Date de la première clôture
30/09/2010
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
40000 EUR
Adresse du siège
RUE MONNEREAU 47400 TONNEINS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BADIE JOEL , GEORGES
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1957
Commune de résidence
Tonneins
Nom, Prénom(s)
MAURI PATRICK
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1963
Commune de résidence
Pujols
Dénomination
@COM AUDIT SUD
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Pujols
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/09/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/02/2010
Siret
52091029000011
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Prise de participation directe ou indirecte de la STÉ dans toute entreprise ayant pour objet un caractère immobilier et la gestion de ces participations ; Réalisation de prestations concourant à la création, à la gestion, à la modification d'immeubles, la maîtrise d'oeuvre en bâtiment ; Réalisation de toutes opérations compatibles avec cet objet, s'y rapportant ou contribuant à sa réalisation.
Adresse
RUE rue Monnereau
47400 , Tonneins - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
11049
Date d'ajout
19/11/2020
Description
Radiation - Apport du patrimoine de la société à SUD INVESTISSEMENT DEVELOPPEMENT RCS AGEN 439873548 dans le cadre d'une fusion avec effet au 20/09/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
284
Date d'ajout
19/01/2011
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/10/2010 : Nouveau : SARL @COM.AUDIT SUD, Commissaire aux comptes titulaire Nouveau : MAURI Patrick, Commissaire aux comptes suppléant
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).