Entreprise : L'ARCHITECTURE GROUP - SIREN 520 807 470
Identité
(Entreprise radiée le 27/07/2017)
Dénomination
L'ARCHITECTURE GROUP
SIREN (siège)
520 807 470
Date d'immatriculation au RNE
31/12/2014
Fermeture de l'établissement - 52080747000023
- Date d'effet de la fermeture : 01/06/2017
Fermeture de l'établissement - 52080747000015
- Date d'effet de la fermeture : 16/10/2014
Date de fin de la personne morale
30/12/2109
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
5000 EUR
Adresse du siège
44 RUE FOUCHER DE CAREIL 91200 ATHIS-MONS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VEVAUD THOMAS
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1975
Commune de résidence
Colombes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 16/10/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/03/2010
Siret
52080747000015
Enseigne
L'ARCHITECTURE GROUP
Code APE
7410Z - Activités spécialisées de design
Activité principale
Activités spécialisées de design
Adresse
35 RUE DE L ANNONCIATION
75016 , PARIS 16 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/06/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/03/2010
Siret
52080747000023
Nom commercial
L'ARCHITECTURE GROUP
Enseigne
L'ARCHITECTURE GROUP
Code APE
7410Z - Activités spécialisées de design
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Décoration intérieure, concept, rénovation tout corps d'état, sous traitance de travaux, fourniture de meuble et agencement.
Adresse
44 RUE 44 Avenue Foucher de Careil
91200 , Athis-Mons - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
36
Date d'ajout
27/07/2017
Description
Radiation. Clôture des opérations de liquidation le 01/06/2017 Disparition du fonds.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
36
Date d'ajout
18/05/2017
Description
Dissolution à compter du 10/12/2015 nomination du liquidateur M. VEVAUD Thomas (ancien gérant) selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 10/12/2015 siège de la liquidation fixé au 44 Avenue Foucher de Careil 91200 ATHIS MONS parution de la publicité légale dans LE REPUBLICAIN le 27/04/2017
Numéro d'observation
22
Date d'ajout
31/12/2014
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).