Entreprise : METALLERIE GENERALE DU RHONE - SIREN 520 648 320
Identité
Dénomination
METALLERIE GENERALE DU RHONE
Sigle
MGR
SIREN (siège)
520 648 320
Date d'immatriculation au RNE
02/03/2010
Début d’activité
01/03/2010
Date de fin de la personne morale
01/03/2060
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2010
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Conception, étude, réalisation de tous travaux touchant le domaine des constructions métalliques, mécaniques et connexes, serrurerie, ferronerie, chaudronnerie et tuyauterie industrielle ainsi que toute réalisation touchant le développement des énergies renouvelables
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Capital social
40000 EUR
Adresse du siège
25 RUE YOURI GAGARINE 69500 BRON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CULHA AYHAN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1984
Commune de résidence
Montluçon
Nom, Prénom(s)
YILMAZ FERDI
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1981
Commune de résidence
Bron
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/03/2010
Siret
52064832000015
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Conception, étude, réalisation de tous travaux touchant le domaine des constructions métalliques, mécaniques et connexes, serrurerie, ferronerie, chaudronnerie et tuyauterie industrielle ainsi que toute réalisation touchant le développement des énergies renouvelables
Adresse
25 RUE YOURI GAGARINE
69500 , BRON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F17/051997
Date d'ajout
28/11/2017
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 28/11/2017 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F16/041857
Date d'ajout
23/08/2016
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 23/08/2016 prononçant la réouverture des opérations de liquidation judiciaire. Juge commissaire : Madame MONNOT Chantal, Juge commissaire suppléant : Monsieur PLANA Patrick, Liquidateur judiciaire : la Selarl MJ SYNERGIE-Mandataires judiciaires représentée par Me Bruno WALCZAK 136 COURS LAFAYETTE CS 33434 69441 LYON CEDEX 03
Numéro d'observation
F15/030457
Date d'ajout
28/07/2015
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 28/07/2015 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
F15/030514
Date d'ajout
28/07/2015
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 28/07/2015 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
F15/027062
Date d'ajout
01/07/2015
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 26/06/2015 désignant en qualité de Juge commissaire : Madame MONNOT Chantal en remplacement du juge commissaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
F14/020348
Date d'ajout
22/05/2014
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 22/05/2014 prononçant la liquidation judiciaire. Juge commissaire : Monsieur COSTE Jean-Louis. Juge commissaire suppléant : Monsieur PLANA Patrick. Liquidateur-judiciaire : la Selarl MJ SYNERGIE-Mandataires judiciaires représentée par Me Bruno WALCZAK 136 COURS LAFAYETTE CS 33434 69441 LYON CEDEX 03. Date de cessation des paiements : 28/04/2014
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).