Entreprise : CARL ET FILS - SIREN 520 508 409
Identité
Dénomination
CARL ET FILS
SIREN (siège)
520 508 409
Date d'immatriculation au RNE
26/02/2010
Date de fin de la personne morale
25/02/2109
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2010
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
1200 EUR
Adresse du siège
165 AV DES POILUS 06140 VENCE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ SARL JESCAT
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FIEVET CARL , LAURENT , YVES
Nom d'usage
FIEVET
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1960
Commune de résidence
Tourrettes-sur-Loup
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/04/2015
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
18/02/2010
Siret
52050840900015
Code APE
4334Z - Travaux de peinture et vitrerie
Code APRM
8121ZZ - Nettoyage courant des bâtiments
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
DECORATION ET AMENAGEMENT DE L'HABITAT, L'ETUDE DES PROJETS DE TRAVAUX, DIRECTION DE CHANTIERS, MAINTENANCE INTERIEURE ET EXTERIEURE DE PROPRIETES, MARCHAND DE BIENS
Code APRM
8121ZZ - Nettoyage courant des bâtiments
Code APRM
8121ZZ - Nettoyage courant des bâtiments
Adresse
165 AV DES POILUS
06140 , VENCE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ SARL JESCAT
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F21/007397
Date d'ajout
13/09/2021
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Grasse en date du 13/09/2021 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F21/001979
Date d'ajout
05/03/2021
Description
Par ordonnance en date du 27 novembre 2020, le Président duTribunal de Commerce de Grasse a ordonné la substitution de Me Pierre GARNIER par la Selarl GM.
Numéro d'observation
F19/009900
Date d'ajout
27/12/2019
Description
Ordonnance du Président en date du 27/12/2019 désignant en qualité de Juge commissaire : Monsieur POINSIGNON Ariel en remplacement du juge commissaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
F19/000871
Date d'ajout
04/02/2019
Description
Ordonnance du Président en date du 01/02/2019 désignant en qualité de Juge commissaire suppléant : Madame CORRE Férudga en remplacement du juge commissaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
54939
Date d'ajout
11/05/2015
Description
Par ordonnance en date du 07/05/2015 le président du tribunal de commerce de GRASSE décide de faire application de la liquidation judiciaire simplifiée.
Numéro d'observation
54412
Date d'ajout
15/04/2015
Description
Jugement du tribunal de commerce de Grasse en date du 15/04/2015 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2014J00170 désigne liquidateur Me Garnier Pierre Avenue de Tournamy - Tournamy 700 06250 Mougins
Numéro d'observation
52113
Date d'ajout
28/01/2015
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Grasse rendue le 28/01/2015 nommant M. Gramard Jean-Louis juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
50472
Date d'ajout
19/12/2014
Description
Jugement du tribunal de commerce de Grasse , prononce en date du 19/12/2014 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2014J00170 , date de cessation des paiements le 17/12/2014 désigne Mandataire judiciaire Me Garnier Pierre Avenue de Tournamy - Tournamy 700 06250 Mougins , , et ouvre une période d'observation expirant le 19/06/2015 Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
04 2014-12-19 OUVERT. PROCEDURE NORMALE REDRESSEMENT 2015-04-13 GTC DE GRASSE GTC DE GRASSE GARNIER
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).