Entreprise : SCI PACO IMMOBILIER - SIREN 520 447 517
Identité
Dénomination
SCI PACO IMMOBILIER
SIREN (siège)
520 447 517
Date d'immatriculation au RNE
24/02/2010
Début d’activité
13/02/2010
Date de fin de la personne morale
23/02/2109
Forme juridique
Autre société civile
Activité principale
Acquisition, gestion, exploitation par bail location de tous biens et droits immobiliers
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
7 RUE LUCE BOYALS 81800 RABASTENS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PELISSIER CORINNE , GINETTE , PIERRETTE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1975
Commune de résidence
Rabastens
Nom, Prénom(s)
TAUROU PATRICK , THIERRY
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1967
Commune de résidence
Rabastens
Nom, Prénom(s)
TAUROU RAYMOND , ANGEL , CHARLES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1943
Commune de résidence
Rabastens
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
13/02/2010
Siret
52044751700027
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition, gestion, exploitation par bail location de tous biens et droits immobiliers
Autres Activités
Acquisition, gestion, exploitation par bail location de tous biens et droits immobiliers
Adresse
7 RUE LUCE BOYALS
81800 , RABASTENS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 17/03/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
13/02/2010
Siret
52044751700019
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
SAINT AMANS
81800 , RABASTENS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1092
Date d'ajout
20/04/2012
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 17/03/2012 : Partant : TAUROU Monique Antoinette, Gérante associée Changement de qualité : PELISSIER Corinne Ginette Pierrette, Associé Société Civile devient Gérante associée Transfert du siège social et de l'établissement principal à compter du 17/03/2012 : Ancienne adresse : Saint-Amans 81800 Rabastens Nouvelle adresse : 7 rue Luce Boyals 81800 Rabastens
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).