Entreprise : SCI MINHO - SIREN 520 426 727
Identité
Dénomination
SCI MINHO
SIREN (siège)
520 426 727
Date d'immatriculation au RNE
28/11/2023
Début d’activité
01/10/2023
Date de fin de la personne morale
27/11/2109
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Acquisition, gestion, location, administration L'acquisition par voie d'achat ou d'apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l'aménagement, l'administration et la location de tous biens et droits immobiliers, de tous biens et droits pouvant constituer l'accessoire, l'annexe ou le complément des biens et droits immobiliers en question.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1800 EUR
Adresse du siège
BOIS DE MAILLOC 27230 ST AUBIN DE SCELLON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DA SILVA CHRISTELLE
Nom d'usage
DELAUNAY
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1986
Commune de résidence
Saint-Aubin-de-Scellon
Nom, Prénom(s)
DELAUNAY MATTHIEU , ANDRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1988
Commune de résidence
Saint-Aubin-de-Scellon
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/10/2023
Siret
52042672700035
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
BOIS DE MAILLOC
27230 , ST AUBIN DE SCELLON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/10/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/02/2010
Siret
52042672700019
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
13 RUE BALZAC
93300 , AUBERVILLIERS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
04/12/2023
Description
Transfert sans maintien d'une exploitation dans le ressort de l'ancien siège
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
87450
Date d'ajout
29/10/2018
Description
Radiation : entreprise désormais immatriculée au Rcs de BEAUVAIS
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
26/10/2018
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
26/10/2018
Description
Transfert siège social et établissement principal du "13 rue Balzac 93300 AUBERVILLIERS" au "13 rue Pierre Corneille 60110 MERU", à compter du 01/10/2018.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).