Entreprise : LES BORDS DE L'ALLAINE - SIREN 520 301 441
Identité
(Entreprise radiée le 23/09/2021)
Dénomination
LES BORDS DE L'ALLAINE
SIREN (siège)
520 301 441
Date d'immatriculation au RNE
24/02/2010
Date de fin de la personne morale
23/02/2109
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2010
Forme juridique
Sociétés Interprofessionnelles de Soins Ambulatoires
Capital social
2000 EUR
Adresse du siège
1 PL CHARLES DE GAULLE 90600 GRANDVILLARS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
WELTZER SEVERINE
Nom d'usage
HORDAS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1977
Commune de résidence
Brebotte
Nom, Prénom(s)
CREPIN ETIENNE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1954
Commune de résidence
Grandvillars
Nom, Prénom(s)
MAIRE JOELLE
Nom d'usage
VERGNE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1967
Commune de résidence
Joncherey
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
02/01/2010
Siret
52030144100017
Code APE
8621Z - Activité des médecins généralistes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Mise en commun de tous les moyens matériels nécessaires en vue de faciliter l'exercice des activités professionnelles des associés.
Adresse
1 PL 1 place Charles de Gaulle
90600 , Grandvillars - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6897
Date d'ajout
23/09/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/05/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
12/02/2021
Description
Dissolution à compter du 31/12/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 30/12/2020, liquidateur : CREPIN Etienne, siège de la liquidation : 1 Place Charles de Gaulle 90600 Grandvillars, parution de la publicité légale : La Terre de Chez Nous en date du 19/02/2021
Numéro d'observation
996
Date d'ajout
12/02/2021
Description
Cessation totale d'activité à compter du 31/12/2020 sans disparition de la personne morale
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).