Entreprise : SCI FAMILY - SIREN 520 031 238
Identité
Dénomination
SCI FAMILY
SIREN (siège)
520 031 238
Date d'immatriculation au RNE
09/02/2010
Début d’activité
01/01/2010
Date de fin de la personne morale
08/02/2109
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquisition de biens immobiliers, construction de bâtiments et mise en location.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
90000 EUR
Adresse du siège
4 RUE DE L'HERMITAGE 70100 VELESMES-ECHEVANNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
JACQUIN CHRISTINE , MARIE , ODETTE , EMILIENNE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1958
Commune de résidence
Velesmes Echevanne
Nom, Prénom(s)
JACQUIN LUCIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1981
Commune de résidence
Velesmes Echevanne
Nom, Prénom(s)
JACQUIN ANGELINE , MARIE , NOELLE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1981
Nom, Prénom(s)
JACQUIN MAXIME , PATRICK , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1984
Commune de résidence
Velesmes Echevanne
Nom, Prénom(s)
JACQUIN GUY , RENE , MARIE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1955
Commune de résidence
Velesmes Echevanne
Nom, Prénom(s)
JACQUIN LENA , MICHELLE , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1988
Commune de résidence
Velesmes Echevanne
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/2010
Siret
52003123800014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition de biens immobiliers, construction de bâtiments et mise en location.
Autres Activités
Acquisition de biens immobiliers, construction de bâtiments et mise en location.
Adresse
4 RUE DE L'HERMITAGE
70100 , VELESMES-ECHEVANNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
315
Date d'ajout
31/01/2014
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 30/12/2013 : Nouveau : JACQUIN Lucie, Associé indéfiniment responsable Nouveau : JACQUIN Angeline, Marie, Noëlle, Associé indéfiniment responsable Nouveau : JACQUIN Maxime, Patrick, Marie, Associé indéfiniment responsable Nouveau : JACQUIN Léna, Michelle, Marie, Associé indéfiniment responsable Changement de qualité : JACQUIN Guy René Marie, Gérant, Associé indéfiniment responsable devient Gérant Changement de qualité : JACQUIN Christine,Marie, Odette, Emilienne, Gérant, Associé indéfiniment responsable devient Gérant
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
181
Date d'ajout
21/01/2013
Description
Augmentation de capital à compter du 26/12/2012 : Ancien : 10 000 EUR Nouveau : 90 000 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).