Entreprise : SUN'ACTIVE - SIREN 519 906 440
Identité
(Entreprise radiée le 02/03/2018)
Dénomination
SUN'ACTIVE
SIREN (siège)
519 906 440
Date d'immatriculation au RNE
02/02/2010
Date de fin de la personne morale
01/02/2109
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2010
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
100000 EUR
Adresse du siège
40 RUE DES MATHURINS 75008 PARIS 8 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LECLERC MARC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1962
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Roland GILLES
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1964
Commune de résidence
Paris
Dénomination
ATRIOM
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/06/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/01/2010
Siret
51990644000010
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
37 RUE DES MATHURINS
75008 , PARIS 8 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/12/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/01/2010
Siret
51990644000028
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La prise de participations dans des sociétés exerçant toutes activités & gestion de ces participations: l'étude, la participation à toutes opérations de financement, de developpement, d'exploitation de projets liés aux energies renouvelables ou dans des installations de productions d'electricité
Adresse
40 RUE 40 rue des Mathurins
75008 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2010B0254619
Date d'ajout
02/03/2018
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 30-12-2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2010B0254614
Date d'ajout
09/11/2017
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 13-10-2017, JOURNAL PUBLICATEUR : Les Echos , adresse de liquidation : au siège social
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
20/03/2012
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 26-10-2011
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).