Entreprise : SEFC SOCIETE D EXPLOITATION FORESTIERE DU CENTRE - SIREN 519 834 477
Identité
(Entreprise radiée le 21/09/2021)
Dénomination
SEFC SOCIETE D EXPLOITATION FORESTIERE DU CENTRE
SIREN (siège)
519 834 477
Date d'immatriculation au RNE
29/01/2010
Date de fin de la personne morale
28/01/2109
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2010
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
55 RUE ESCUDIER 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SCHALLER FABRICE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1966
Commune de résidence
Le Ban Saint-Martin
Nom, Prénom(s)
PAINVIN GUILLAUME
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1982
Commune de résidence
Ceton
Dénomination
AUDIT ET CONTROLE INTERNE SELARL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Le Ban Saint-Martin
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/12/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
28/01/2010
Siret
51983447700019
Code APE
4673A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
Activité principale
Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
Adresse
117 AV VICTOR HUGO
92100 , BOULOGNE-BILLANCOURT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 21/09/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
28/01/2010
Siret
51983447700035
Code APE
4673A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Achat vente et gestion de bois , négoce du bois
Adresse
55 RUE 55 Rue Escudier
92100 , Boulogne-Billancourt - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/12/2012
Siret
51983447700027
Code APE
4673A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
Activité principale
Commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction
Adresse
83 AV VICTOR HUGO
92100 , BOULOGNE-BILLANCOURT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
92471
Date d'ajout
21/09/2021
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 21/09/2021, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : Selarl Herbaut-Pecou Mission Conduite Par Me Alexandre Herbaut . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 21/09/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
92471
Date d'ajout
21/09/2021
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Numéro d'observation
64906
Date d'ajout
29/10/2019
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 29/10/2019 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2019J00533 désigne liquidateur Selarl De Bois-Herbaut Mission Conduite Par Me Alexandre Herbaut 125 TERRASSE DE L'UNIVERSITE CS 40152 92741 Nanterre Cedex
Numéro d'observation
39867
Date d'ajout
09/07/2019
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nanterre , prononce en date du 09/07/2019 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2019J00533 , date de cessation des paiements le 01/05/2019 désigne Administrateur Selarl Cid Et Associes Mission Conduite Par Me Isabelle Didier 3 AVENUE BEAUSEJOUR 92500 Rueil-Malmaison avec pour mission : assistance , Mandataire judiciaire Selarl De Bois-Herbaut Mission Conduite Par Me Alexandre Herbaut 125 TERRASSE DE L'UNIVERSITE CS 40152 92741 Nanterre Cedex , , et ouvre une période d'observation expirant le 09/01/2020 . Le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans les 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances. Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).