Entreprise : INFORESCENCE - SIREN 519 783 617
Identité
(Entreprise radiée le 21/03/2018)
Dénomination
INFORESCENCE
SIREN (siège)
519 783 617
Date d'immatriculation au RNE
08/01/2010
Fermeture de l'établissement - 51978361700011
- Date d'effet de la fermeture : 01/06/2013
Fermeture de l'établissement - 51978361700029
- Date d'effet de la fermeture : 01/01/2016
Fermeture de l'établissement - 51978361700037
- Date d'effet de la fermeture : 30/09/2017
Date de fin de la personne morale
07/01/2109
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Libérale non règlementée
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Capital social
8000 EUR
Adresse du siège
49 B RTE DU PERELLO 56270 PLOEMEUR FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LOMENER
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VERSAVEL PASCAL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1964
Commune de résidence
Ploemeur
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/06/2013
Siret
51978361700029
Code APE
7021Z - Conseil en relations publiques et communication
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil en relations publiques et communication
Adresse
142 RUE DE BELGIQUE
56100 , LORIENT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/09/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/2016
Siret
51978361700037
Code APE
7021Z - Conseil en relations publiques et communication
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil en relations publiques et communication
Adresse
49 B RTE DU PERELLO
56270 , PLOEMEUR - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LOMENER
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/06/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/11/2009
Siret
51978361700011
Code APE
7021Z - Conseil en relations publiques et communication
Nature de l'établissement
Activité principale
Conseil en relations publiques et communication
Adresse
62 B AV GABRIEL PERI
93400 , SAINT-OUEN-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2185
Date d'ajout
21/03/2018
Description
Radiation du RCS le 21/03/2018 avec effet au 31/12/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7786
Date d'ajout
10/11/2017
Description
Ets principal situé 49B route du Pérello - Lomener 56270 Ploemeur : Cessation d'activité à compter du 30/09/2017. Dissolution amiable de la société à compter du 30/09/2017. Liquidateur : VERSAVEL Pascal, anciennement Gérant. Le siège de la liquidation est fixé à : 49B route du Pérello - Lomener 56270 Ploemeur. Journal d'annonces légales : TERRA 56 en date du 27/10/2017.
Numéro d'observation
1575
Date d'ajout
25/02/2016
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 29/01/2016
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).