Entreprise : MC2O - SIREN 519 746 945
Identité
Dénomination
MC2O
SIREN (siège)
519 746 945
Date d'immatriculation au RNE
29/01/2010
Début d’activité
01/01/2010
Date de fin de la personne morale
28/01/2109
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2010
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activité principale
menuiserie charpente ossature bois
Code APE
4332A - Travaux de menuiserie bois et PVC
Code APRM
4332AA - Menuiserie bois
Capital social
15000 EUR
Adresse du siège
PL DU MAQUIS DE SAFFRE 44130 BLAIN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE TERTRE DE GRENE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
OUARY THOMAS , JACQUES
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1978
Commune de résidence
OREE D ANJOU
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/2010
Siret
51974694500012
Code APE
4332A - Travaux de menuiserie bois et PVC
Code APRM
4332AA - Menuiserie bois
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
menuiserie charpente ossature bois
Code APRM
4332AA - Menuiserie bois
Code APRM
4332AA - Menuiserie bois
Adresse
PL DU MAQUIS DE SAFFRE
44130 , BLAIN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE TERTRE DE GRENE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
04/05/2017
Description
Radiation d'office : article 42 du décret 84-406 du 30 mai 1984 clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 03/05/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
09/10/2015
Description
ORDONNANCE DU 07-10-2015. REMPLACEMENT DU JUGE COMMISSAIRE PAR M me Patricia RETAILLEAU
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
21/07/2014
Description
ORDONNANCE DU 15-07-2014. REMPLACEMENT DU JUGE COMMISSAIRE PAR M Ilyasse AKSIL
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
19/02/2014
Description
Le Tribunal de Commerce de SAINT-NAZAIRE, a prononcé, en date du 19/02/2014, l'ouverture de la liquidation judiciaire sous le numéro 2014-48, date de cessation des paiements le 15/01/2014, et a désigné : juge commissaire Monsieur François Xavier MOUSSET juge commissaire suppléant Monsieur Didier BARBE liquidateur SCP PHILIPPE DELAERE Immeuble Constens Bd Docteur Chevrel 44500 LA BAULE, les déclarations de créances sont à deposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au bodacc
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
08/10/2013
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 28-06-2013
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
04/03/2010
Description
310020100304 ********* Mise en activité suite achat Date d'effet de la formalité: 01/01/2010 ... nouvelle activité : menuiserie charpente ossature bois Achat au prix de : 238000.00 EUR Vendeur : INDIVISION LOQUET Christian Prédécesseur : INDIVISION LOQUET Christian.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
09/02/2010
Description
315020100209 ********* SARL sans activité 1 gérant Date d'effet de la formalité: 04/11/2009 Gérant : Mr OUARY Thomas Jacques.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
09/02/2010
Description
Cette société s'est constituée sans activité.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
,LIQUIDATION JUDICIAIRE,CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).