Entreprise : GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN RECONNU DU NOUVEAU PAVILLON - SIREN 519 649 115
Identité
Dénomination
GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN RECONNU DU NOUVEAU PAVILLON
Sigle
GAEC
SIREN (siège)
519 649 115
Date d'immatriculation au RNE
26/01/2010
Début d’activité
01/02/2010
Date de fin de la personne morale
25/01/2109
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Activité principale
Production laitière - Cultures et élevage associés.
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Qualité
Actif agricole
Capital social
18000 EUR
Adresse du siège
LE PAVILLON 53350 FONTAINE COUVERTE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GUERIN ERIC
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1963
Commune de résidence
Chelun
Nom, Prénom(s)
GUERIN THIERRY
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1965
Commune de résidence
Fontaine-Couverte
Nom, Prénom(s)
LAMOUREUX JACQUELINE
Nom d'usage
GUERIN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1965
Commune de résidence
Chelun
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/02/2010
Siret
51964911500010
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Production laitière - Cultures et élevage associés.
Autres Activités
Culture de céréales (à l exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses,Élevage de vaches laitières
Adresse
LE PAVILLON
53350 , FONTAINE COUVERTE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
4761
Date d'ajout
30/10/2015
Description
Réduction de capital à compter du 09/10/2015 Ancien : 19 200 EUR Nouveau : 18 000 EUR Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 02/03/2015 : Partant : GOBIN Brigitte, Gérant, Associé
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).