Entreprise : CITY-M - SIREN 519 490 072
Identité
Dénomination
CITY-M
SIREN (siège)
519 490 072
Date d'immatriculation au RNE
26/01/2010
Début d’activité
23/01/2010
Date de fin de la personne morale
25/01/2109
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2011
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Mise en place de processus opérationnels, de systèmes informatiques et logiciels disponibles sur le marché ou développés par la société permettant à tout propriétaire de véhicule de le mettre à disposition de tiers.
Code APE
6201Z - Programmation informatique
Capital minimum
20000 EUR
Adresse du siège
85 BD DE COURCELLES 75008 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COHEN GARY
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1982
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Grandremy ALEXANDRE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1984
Commune de résidence
Cergy
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
23/01/2010
Siret
51949007200013
Code APE
6201Z - Programmation informatique
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Mise en place de processus opérationnels, de systèmes informatiques et logiciels disponibles sur le marché ou développés par la société permettant à tout propriétaire de véhicule de le mettre à disposition de tiers.
Adresse
85 BD DE COURCELLES
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2010B0193419
Date d'ajout
25/09/2019
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 25/09/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2010B0193415
Date d'ajout
04/09/2018
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé, en date du 04/09/2018, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro P201801965, date de cessation des paiements le 18/07/2018, et a désigné M. Antoine Cachin : Juge Commissaire, liquidateur SELARL FIDES en la personne de Me Bernard Corre 5 rue de Palestro 75002 Paris. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Numéro d'observation
2010B0193411
Date d'ajout
22/03/2018
Description
DEMISSION POUR ORDRE DE Mr GRANDREMY Alexandre EN QUALITE DE directeur général A COMPTER DU 29-12-2016
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).