Entreprise : SCI VICTOR HUGO - SIREN 519 396 485
Identité
Dénomination
SCI VICTOR HUGO
SIREN (siège)
519 396 485
Date d'immatriculation au RNE
07/01/2010
Début d’activité
18/02/2021
Date de fin de la personne morale
06/01/2109
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquisition, administration et exploitation par bail, location ou autrement de tout immeuble.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
31 AV LOUIS PASTEUR 44500 LA BAULE-ESCOUBLAC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AIT-AMIR YAHIA
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1969
Commune de résidence
Étampes
Nom, Prénom(s)
BILLIARD JEAN-FRANCOIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1951
Commune de résidence
Biot
Nom, Prénom(s)
GONZALEZ EMMANUEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1958
Commune de résidence
Saint-Cloud
Nom, Prénom(s)
JEANTEUR LAURENCE
Nom d'usage
GONZALEZ
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1966
Commune de résidence
Saint-Cloud
Nom, Prénom(s)
LEVY BENCHETON JOEL , ALBERT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1947
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
MACE YANN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1981
Commune de résidence
Bordeaux
Nom, Prénom(s)
MERRIEN PIERRE , YVES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1966
Commune de résidence
Nantes
Nom, Prénom(s)
MOUCHOUS PATRICK , ANDRE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1949
Commune de résidence
La Baule-Escoublac
Nom, Prénom(s)
MOULINE MALAK
Nom d'usage
AIT-AMIR
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1964
Commune de résidence
Étampes
Nom, Prénom(s)
OHRESSER MARTINE
Nom d'usage
MOTSCH
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1950
Commune de résidence
Berchères-sur-Vesgre
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
18/02/2021
Siret
51939648500038
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition, administration et exploitation par bail, location ou autrement de tout immeuble.
Autres Activités
Acquisition, administration et exploitation par bail, location ou autrement de tout immeuble.
Adresse
31 AV LOUIS PASTEUR
44500 , LA BAULE-ESCOUBLAC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 08/11/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
29/12/2009
Siret
51939648500012
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
11 RUE ERLANGER
75016 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 18/02/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
29/12/2009
Siret
51939648500020
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
4 B ALL FLORENT SCHMITT
92210 , SAINT-CLOUD - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
30438
Date d'ajout
02/04/2021
Description
Radiation d'office par suite du transfert dans le ressort du greffe du tribunal de commerce Saint-Nazaire à compter du 18/02/2021 De : 4BIS ALL FLORENT SCHMITT 92210 ST CLOUD A : 31 Avenue Louis Pasteur 44500 La Baule-Escoublac
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
01/04/2021
Description
Aucune activité n'est conservée à l'ancien siège.
Numéro d'observation
2010D000577
Date d'ajout
17/08/2018
Description
RADIATION : ENTREPRISE DESORMAIS IMMATRICULEE AU RCS DE Nanterre SOUS LE NUMERO 2018D2016
Numéro d'observation
72022
Date d'ajout
27/07/2018
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).