Entreprise : PLANTER'S FRANCE - SIREN 519 394 027
Identité
Dénomination
PLANTER'S FRANCE
SIREN (siège)
519 394 027
Date d'immatriculation au RNE
12/01/2010
Début d’activité
15/01/2010
Date de fin de la personne morale
11/01/2109
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Commerce de gros et de détail de tous produits et notamment de produits cosmétiques
Code APE
4645Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté
Capital social
783781 EUR
Adresse du siège
233 RUE DU FAUBOURG SAINT-HONORE 75008 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Galvez MARC
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1954
Commune de résidence
Suresnes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/01/2010
Siret
51939402700030
Code APE
4645Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Commerce de gros et de détail de tous produits et notamment de produits cosmétiques
Adresse
233 RUE DU FAUBOURG SAINT-HONORE
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2012
Siret
51939402700022
Code APE
4645Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté
Activité principale
Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté
Adresse
14 AV D'EYLAU
75016 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
12/01/2010
Siret
51939402700014
Code APE
4645Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté
Activité principale
Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté
Adresse
13 RUE SALOMON DE ROTHSCHILD
92150 , SURESNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2012B0519236
Date d'ajout
22/06/2022
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 22/06/2022, arrêtant le plan de redressement, désigne M. Marc Galvez, comme tenu d'exécuter le plan, durée du plan 7 ans, nomme commissaire à l'exécution du plan Me Stéphane-f Martin 6 boulevard de Sébastopol 75004 Paris, met fin à la mission de Me Martin , 6 boulevard de Sébastopol 75004 Paris , Administrateur , maintient ,SELARL ARGOS en la personne de Me Véronique Manié , 19 rue Lantiez 75017 Paris , Mandataire judiciaire, sous le numéro P202100645
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2012B0519234
Date d'ajout
05/04/2022
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 05/04/2022 prolongeant à titre exceptionnel la période d'observation pour une durée de 3 mois à compter du 13/04/2022, soit jusqu'au 13/07/2022
Numéro d'observation
2012B0519231
Date d'ajout
20/10/2021
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 20/10/2021 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 13/10/2021, soit jusqu'au 13/04/2022
Numéro d'observation
2012B0519229
Date d'ajout
13/04/2021
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 13/04/2021 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro P202100645 date de cessation des paiements le 13/10/2019, et a désigné juge commissaire : Mme Béatrix Peret, administrateur : Me Stéphane-f Martin 6 boulevard de Sébastopol 75004 Paris, , avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire : SELARL ARGOS en la personne de Me Véronique Manié 19 rue Lantiez 75017 Paris, , et a ouvert une période d'observation expirant le 13/10/2021, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
2012B0519225
Date d'ajout
26/04/2018
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 16-10-2017
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
07/03/2012
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).