Entreprise : SCI ESMERALDA - SIREN 519 216 261
Identité
(Entreprise radiée le 06/02/2018)
Dénomination
SCI ESMERALDA
SIREN (siège)
519 216 261
Date d'immatriculation au RNE
07/01/2010
Date de fin de la personne morale
06/01/2109
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1500 EUR
Adresse du siège
8 BD VICTOR HUGO 34000 MONTPELLIER FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BENABIDA LAHCENE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1973
Commune de résidence
Montpellier
Nom, Prénom(s)
CHAIGNEAU DAVID , BERNARD , JOSEPH
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1974
Commune de résidence
Montpellier
Nom, Prénom(s)
RAYMOND JACQUES , FRANCOIS
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1959
Commune de résidence
Montpellier cedex 2
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/06/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2010
Siret
51921626100015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
866 AV DU PROFESSEUR LOUIS RAVAZ
34080 , MONTPELLIER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 09/01/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/2010
Siret
51921626100023
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Vente acquisition gestion location de biens immobiliers.
Adresse
8 BD 8 boulevard Victor Hugo
34000 , Montpellier - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2630
Date d'ajout
06/02/2018
Description
Radiation du RCS le 06/02/2018 avec effet au 09/01/2018 Au lieu du siège social - Clôture des opérations de liquidation Suppression du fonds
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2629
Date d'ajout
06/02/2018
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 13/12/2017 Liquidateur : RAYMOND Jacques François Le siège de la liquidation est fixé à l'adresse du liquidateur Journal d'annonces légales : 7 Officiel en date du 30/01/2018
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).