Entreprise : DO IMMOBILIER - SIREN 519 201 867
Identité
Dénomination
DO IMMOBILIER
SIREN (siège)
519 201 867
Date d'immatriculation au RNE
08/01/2010
Date de fin de la personne morale
07/01/2109
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2010
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7500 EUR
Adresse du siège
5 VC LICE DES ADRETS 83160 LA VALETTE-DU-VAR FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC TERTIAIRE VALGORA
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DELGADO THIERRY
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1968
Commune de résidence
La Valette-du-Var
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/05/2012
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/2010
Siret
51920186700016
Nom commercial
DO IMMOBILIER
Code APE
6831Z - Agences immobilières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Toutes opérations se rapportant a l'activité de transactions immobilières (sous réserve de l'obtention de l'agrément) et fonds de commerce. Administration de biens et gestion immobilière.
Adresse
5 5 Chemin Lice des Adrets Parc Tertiaire Valgora
83160 , La Valette-du-Var - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC TERTIAIRE VALGORA
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
89219
Date d'ajout
24/11/2016
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de TOULON rendue le 24/11/2016 nommant Scp Br Associés prise en la personne de Me Nicolas Malric 59 Av Maréchal Foch 83000 TOULON liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
11505
Date d'ajout
17/10/2013
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Toulon rendue le 14/10/2013 nommant Scp Br Associés prise en la personne de Me Michel Bes 59 Avenue Maréchal Foch 83000 Toulon liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Numéro d'observation
77204
Date d'ajout
31/05/2012
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Toulon rendue le 30/05/2012 nommant M. Bidot juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
77208
Date d'ajout
31/05/2012
Description
Jugement du tribunal de commerce de Toulon en date du 31/05/2012 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2012J00107 désigne liquidateur Me Bor Henri 59 Avenue Maréchal Foch 83000 Toulon , juge commissaire M. Bidot , juge commissaire suppléant M. Romagnoli , met fin à la mission de l'administrateur Me Xavier Huertas 4 rue de l'Opéra 06359 NICE CEDEX 4
Numéro d'observation
72160
Date d'ajout
29/02/2012
Description
Jugement du tribunal de commerce de Toulon , prononce en date du 27/02/2012 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2012J00107 , date de cessation des paiements le 23/02/2012 désigne Juge Commissaire Mme Dubec , Juge Commissaire suppléant M. Romagnoli , Administrateur Me Huertas Xavier 4 Rue de l'Opéra 06359 Nice avec pour mission : surveillance , Mandataire judiciaire Me Bor Henri 59 Avenue Maréchal Foch 83000 Toulon , , et ouvre une période d'observation expirant le 27/08/2012 Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).