Entreprise : VL'EAU - SIREN 519 155 071
Identité
Dénomination
VL'EAU
SIREN (siège)
519 155 071
Date d'immatriculation au RNE
22/01/2010
Début d’activité
04/12/2009
Date de fin de la personne morale
21/01/2076
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2010
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Aquabiking
Code APE
9311Z - Gestion d'installations sportives
Capital social
140000 EUR
Adresse du siège
14 RUE DE VERNEUIL 75007 PARIS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
N°14 AU 16
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PROST LUDIVINE , LISBETH
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1979
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
04/12/2009
Siret
51915507100037
Code APE
9311Z - Gestion d'installations sportives
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Aquabiking, cabine UV, sauna.
Adresse
14 RUE DE VERNEUIL
75007 , PARIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
N°14 AU 16
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
04/12/2009
Siret
51915507100029
Code APE
9311Z - Gestion d'installations sportives
Activité principale
Gestion d'installations sportives
Adresse
4 CITE POPINCOURT
75011 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/07/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
04/12/2009
Siret
51915507100011
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
81 RUE DE CLIGNANCOURT
75018 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2010B0160021
Date d'ajout
18/06/2019
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 18/06/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2010B0160019
Date d'ajout
30/01/2018
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS, A PRONONCE, EN DATE DU 30/01/2018, LA RESOLUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT ET L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SOUS LE NUMERO P201800224, DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS LE 31/12/2017, ET A DESIGNE JUGE COMMISSAIRE M. Patrick Gautier , LIQUIDATEUR SCP Brouard-Daudé en la personne de Me Florence Daudé 34 rue Sainte-Anne 75001 Paris. LES DECLARATIONS DE CREANCES SONT A DEPOSER AU LIQUIDATEUR DANS LE DELAI DE DEUX MOIS A COMPTER DE LA PUBLICATION AU BODACC DU PRESENT JUGEMENT.
Numéro d'observation
2010B0160015
Date d'ajout
09/06/2017
Description
Jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 09-06-2017, arrêtant le plan de redressement, désigne Mme Ludivine Prost, comme tenu d'exécuter le plan, durée du plan 10 ans, nomme commissaire à l'exécution du plan : la SELAS Ascagne AJ en la personne de Me Julie Lavoir, 25 bis rue Jasmin 75016 Paris, met fin à la mission de la SELAS Ascagne AJ en la personne de Me Julie Lavoir, Administrateur , maintient , la SCP Brouard-Daudé en la personne de Me Florence Daudé, 34 rue Sainte-Anne 75001 Paris , Mandataire judiciaire, sous le numéro P201600865.
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
31/03/2017
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 30/03/2017 prolongeant la période d'observation pour une durée de 4 mois à compter du 22/03/2017, soit jusqu'au 22/07/2017
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
21/09/2016
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 21/09/2016 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 22/09/2016, soit jusqu'au 22/03/2017
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
22/03/2016
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 22/03/2016 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro P201600865 date de cessation des paiements le 08/03/2016, et a désigné juge commissaire : M. Patrick Gautier, administrateur : SELAS ASCAGNE AJ en la personne de Me Julie Lavoir 25 bis rue Jasmin 75016 Paris, avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire : SCP Brouard-Daudé en la personne de Me Florence Daudé 34 rue Sainte-Anne 75001 Paris, et a ouvert une période d'observation expirant le 22/09/2016, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).