Entreprise : ALTERNEA HOLDING - SIREN 519 120 000
Identité
(Entreprise radiée le 27/08/2020)
Dénomination
ALTERNEA HOLDING
SIREN (siège)
519 120 000
Date d'immatriculation au RNE
28/12/2009
Date de fin de la personne morale
27/12/2108
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
112200 EUR
Adresse du siège
173 AV ACHILLE PERETTI 92200 NEUILLY-SUR-SEINE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
KAHN OLIVIER
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1965
Commune de résidence
Boulogne-Billancourt
Nom, Prénom(s)
BONNEL ERIC
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1973
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
BORDERIE JULIEN
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1975
Commune de résidence
Boulogne-Billancourt
Dénomination
CHS CONSEILS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/10/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
08/12/2009
Siret
51912000000012
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Nature de l'établissement
Activité principale
Fonds de placement et entités financières similaires
Adresse
33 AV DU MAINE
75015 , PARIS 15 - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 155
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 02/01/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
08/12/2009
Siret
51912000000020
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Nature de l'établissement
Activité principale
Fonds de placement et entités financières similaires
Adresse
111 AV VICTOR HUGO
75116 , PARIS 16 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/08/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
08/12/2009
Siret
51912000000038
Nom commercial
ALTERNEA HOLDING
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition, la souscription, la détention, la gestion et la cession, sous toute forme, de toutes parts sociales et de toutes valeurs mobilières dans toutes sociétés ou entités juridiques, crées ou à créer françaises ou étrangères. Toutes prestations de service en matière administrative.
Adresse
173 AV 173 Avenue Achille Peretti
92200 , Neuilly-sur-Seine - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
47122
Date d'ajout
27/08/2020
Description
Radiation - Apport du patrimoine de la société à VIATYS CONSEIL RCS Nanterre 497 509 562 dans le cadre d'une fusion avec effet au 31/07/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
45981
Date d'ajout
20/08/2020
Description
fusion-absorption de la société ALTERNEA (immatriculée sous le n) 510 943 517 rcs Nanterre) à compter du 31/07/2020 , avec effet au 31/07/2020 (fusion simplifiée n'entrainant pas d'augmentation du capital social)
Numéro d'observation
2009B2387230
Date d'ajout
20/09/2018
Description
RADIATION : ENTREPRISE DESORMAIS IMMATRICULEE AU RCS DE NANTERRE SOUS LE NUMERO 2018B8064
Numéro d'observation
75974
Date d'ajout
05/09/2018
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).