Entreprise : SCI KVV III - SIREN 519 118 079
Identité
(Entreprise radiée le 26/12/2019)
Dénomination
SCI KVV III
SIREN (siège)
519 118 079
Date d'immatriculation au RNE
29/12/2009
Date de fin de la personne morale
28/12/2108
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
380000 EUR
Adresse du siège
19 BD SAINT DENIS 75002 PARIS 2 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Vialaneix THIERRY , MAURICE , ANDRE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1966
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Kerbrat JEAN-BAPTISTE , PIERRE , MARCEL , GILBERT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1965
Commune de résidence
Rouen
Nom, Prénom(s)
Vaillant CHRISTINE , HELENE
Nom d'usage
Houlette
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1964
Commune de résidence
Mont-Saint-Aignan
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/06/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
18/05/2017
Siret
51911807900028
Code APE
6820A - Location de logements
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de logements
Adresse
19 BD SAINT DENIS
75002 , PARIS 2 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 18/05/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/12/2009
Siret
51911807900010
Code APE
6820A - Location de logements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition d'un Terrain en vue de sa construction et la mise en location de ladite construction à usage d'habitation, l'obtention de toutes ouvertures de crédits et facilités de caisse avec ou sans garantie
Adresse
6 RUE 6 rue de Crimée
76130 , Mont-Saint-Aignan - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2017D0471513
Date d'ajout
26/12/2019
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 05-12-2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2017D047157
Date d'ajout
11/09/2019
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 30-06-2019, JOURNAL PUBLICATEUR : L'Itinérant DU : 12-09-2019, adresse de liquidation : au siège social
Numéro d'observation
7436
Date d'ajout
14/08/2017
Description
Radiation du RCS le 14/08/2017 avec effet au 18/05/2017 Transfert du siège social et de l'établissement principal à Paris (75002), 19 boulevard Saint-Denis
Numéro d'observation
2017D047151
Date d'ajout
11/08/2017
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).