Entreprise : FE SAINS LES PERNES - SIREN 519 050 710
Identité
Dénomination
FE SAINS LES PERNES
SIREN (siège)
519 050 710
Date d'immatriculation au RNE
31/12/2009
Début d’activité
01/07/2017
Date de fin de la personne morale
30/12/2108
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Gestion de biens
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Fourniture d'électricité par exploitation d'éoliennes.
Code APE
3511Z - Production d'électricité
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
5 RUE HORUS 59491 VILLENEUVE D ASCQ FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC DE LA HAUTE BORNE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VERHAEGHE GREGOIRE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1960
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/2017
Siret
51905071000036
Code APE
3511Z - Production d'électricité
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Gestion de biens
Activité principale
Fourniture d'électricité par exploitation d'éoliennes.
Autres Activités
Fourniture d'électricité par exploitation d'éoliennes.
Adresse
5 RUE HORUS
59491 , VILLENEUVE D ASCQ - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC DE LA HAUTE BORNE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
31/12/2009
Siret
51905071000028
Code APE
3511Z - Production d'électricité
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Gestion de biens
Activité principale
Fourniture d'électricité par exploitation d'éoliennes
Autres Activités
Fourniture d'électricité par exploitation d'éoliennes
Adresse
LES AMARETTES
62550 , SAINS-LES-PERNES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LIEU DIT
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/07/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
16/12/2009
Siret
51905071000010
Code APE
3511Z - Production d'électricité
Activité principale
Production d'électricité
Adresse
14 RUE HERGE
59650 , VILLENEUVE-D'ASCQ - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
PARC DE LA HAUTE BORNE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6676
Date d'ajout
02/05/2023
Description
Jugement du tribunal de commerce de LILLE-MÉTROPOLE en date du 21/03/2023 arrêtant le plan de sauvegarde, durée du plan 10 ans. Désigne : Société AJILINK - LABIS CABOOTER - DE CHANAUD prise en la personne de Me Vincent LABIS Commissaire à l'exécution du plan sous le numéro 2022/140.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
18
Date d'ajout
27/03/2023
Description
Jugement du tribunal de commerce de LILLE-MÉTROPOLE en date du 21/03/2023 arrêtant le plan de sauvegarde, durée du plan 10 ans. Désigne : Société AJILINK - LABIS CABOOTER - DE CHANAUD prise en la personne de Me Vincent LABIS Commissaire à l'exécution du plan sous le numéro 2022/140.
Numéro d'observation
16257
Date d'ajout
30/09/2022
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de LILLE-MÉTROPOLE en date du 20/09/2022 prolongeant la période d'observation jusqu'au 07.03.2023.
Numéro d'observation
14
Date d'ajout
21/09/2022
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de LILLE-MÉTROPOLE en date du 20/09/2022 prolongeant la période d'observation jusqu'au 07.03.2023.
Numéro d'observation
5101
Date d'ajout
14/03/2022
Description
Le Tribunal de Commerce de LILLE-MÉTROPOLE a prononcé en date du 07/03/2022 l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sous le numéro 2022/140 et a désigné en tant que administrateur : Société AJILINK LABIS-CABOOTER prise en la personne de Me Vincent LABIS 316 avenue de Dunkerque 59130 LAMBERSART, avec pour mission : de surveiller, en tant que Mandataire judiciaire : SELARL PERIN BORKOWIAK représentée par Maître Yvon PERIN 445 boulevard Gambetta Tour Mercure 8ème étage 59976 TOURCOING Cedex, et a ouvert une période d'observation expirant le 07/09/2022, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois de la publication au bodacc du jugement d'ouverture.
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
08/03/2022
Description
Le Tribunal de Commerce de LILLE-MÉTROPOLE a prononcé en date du 07/03/2022 l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sous le numéro 2022/140 et a désigné en tant que administrateur : Société AJILINK LABIS-CABOOTER prise en la personne de Me Vincent LABIS 316 avenue de Dunkerque 59130 LAMBERSART, avec pour mission : de surveiller, en tant que Mandataire judiciaire : SELARL PERIN BORKOWIAK représentée par Maître Yvon PERIN 445 boulevard Gambetta Tour Mercure 8ème étage 59976 TOURCOING Cedex, et a ouvert une période d'observation expirant le 07/09/2022, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois de la publication au bodacc du jugement d'ouverture.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
30/06/2011
Description
- Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à 1/2 du capital social, suite àdécision du 30/06/2011.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
31/12/2009
Description
Date de début d'activité dans le ressort : 16-12-2009.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
31/12/2009
Description
Publication légale : le Syndicat Agricole du 25 Dé cembre 2009.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).